EVESHAM VOLUNTEER CENTRE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Community Car Scheme, Shopping Service, Befriending Scheme, Lunch Clubs, Social Clubs, Information Service. Recruit, advise and guide those willing to undertake voluntary work and to be a focal point for voluntary and statutory organisations who use volunteers.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £34,972 o 3 grant(iau) llywodraeth
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
200 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Swydd Gaerwrangon
Llywodraethu
- 23 Ebrill 2004: Cofrestrwyd
- VALE OF EVESHAM VOLUNTEER CENTRE (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BARBARA FORD | Cadeirydd | 22 October 2020 |
|
|
||||
Peter Scurfield | Ymddiriedolwr | 05 December 2023 |
|
|
||||
John Clatworthy | Ymddiriedolwr | 22 November 2022 |
|
|
||||
Peter Martin John Ashplant | Ymddiriedolwr | 22 October 2020 |
|
|||||
Trevor Roland Battersby | Ymddiriedolwr | 22 October 2020 |
|
|
||||
Kerry Newbury | Ymddiriedolwr | 22 October 2020 |
|
|
||||
Peter Malcolm Woodcock | Ymddiriedolwr | 22 October 2020 |
|
|
||||
Anne Evans | Ymddiriedolwr | 06 September 2016 |
|
|
||||
ROBERT RAPHAEL | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £73.32k | £84.74k | £152.99k | £84.17k | £97.79k | |
|
Cyfanswm gwariant | £75.36k | £66.40k | £97.51k | £118.34k | £138.66k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £20.36k | N/A | £25.30k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £13.85k | N/A | £71.00k | £25.30k | £34.97k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 30 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 30 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 26 Mawrth 2024 | 55 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 26 Mawrth 2024 | 55 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 27 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 27 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 02 Chwefror 2022 | 2 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 02 Chwefror 2022 | 2 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 20 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 20 Tachwedd 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM & ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 01/03/2004 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 27/04/2006 BY SPECIAL RESOLUTION DATED 20/05/2010 AND BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE 01/06/2010
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE ANY CHARITABLE PURPOSES FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC, PRINCIPALLY BUT NOT EXCLUSIVELY IN THE VALE OF EVESHAM AND ITS ENVIRONS (HEREINAFTER CALLED THE "AREA OF BENEFIT") AND, IN PARTICULAR UNDERTAKE VOLUNTARY WORK IN EDUCATION, SOCIAL SERVICES AND SIMILAR CHARITABLE ACTIVITIES AMONGST THOSE CLASSES IN NEED THEREOF
Maes buddion
WORCESTERSHIRE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Evesham Volunteer Centre
Brick Kiln Street
EVESHAM
WR11 4AA
- Ffôn:
- 0138640165
- E-bost:
- co@eveshamvolunteers.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window