LEADING YOUR CHURCH INTO GROWTH

Rhif yr elusen: 1104285
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Offer National conferences for clergy and Resources and Materials for Growing Churches

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 November 2023

Cyfanswm incwm: £86,272
Cyfanswm gwariant: £89,536

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 10 Mehefin 2004: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • LYCIG (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

6 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Ven Robert William Jackson Ymddiriedolwr 18 May 2023
LEADING YOUR CHURCH INTO GROWTH
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Tracey Lynne White Ymddiriedolwr 05 October 2022
LEADING YOUR CHURCH INTO GROWTH
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Jane Elizabeth Adams Ymddiriedolwr 05 October 2022
LEADING YOUR CHURCH INTO GROWTH
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Venerable Rhiannon King Ymddiriedolwr 11 February 2021
ELIZABETH WALTER
Derbyniwyd: Ar amser
SUFFOLK CLERGY CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
Venerable Paul Ayers Ymddiriedolwr 18 November 2019
Dim ar gofnod
Rev NEIL SHORT Ymddiriedolwr 24 November 2014
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/11/2019 30/11/2020 30/11/2021 30/11/2022 30/11/2023
Cyfanswm Incwm Gros £79.27k £30.90k £76.26k £67.08k £86.27k
Cyfanswm gwariant £39.74k £37.91k £91.01k £79.47k £89.54k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 30 Tachwedd 2023 19 Medi 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Tachwedd 2023 19 Medi 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Tachwedd 2022 29 Medi 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Tachwedd 2022 29 Medi 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Tachwedd 2021 25 Ionawr 2023 117 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 30 Tachwedd 2021 25 Ionawr 2023 117 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Tachwedd 2020 09 Tachwedd 2021 40 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 30 Tachwedd 2020 09 Tachwedd 2021 40 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Tachwedd 2019 30 Medi 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Tachwedd 2019 30 Medi 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
25 BAKER STREET
BRADFORD
BD2 4NU
Ffôn:
07748943541