Hanes ariannol DORSET OPERA

Rhif yr elusen: 1105318
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022 30/09/2023 30/09/2024
Cyfanswm Incwm Gros £147.48k £436.60k £651.97k £653.77k £822.32k
Cyfanswm gwariant £111.62k £466.66k £621.62k £663.95k £837.25k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion N/A N/A £180.01k £139.09k £225.15k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A N/A £11.60k £6.16k £8.91k
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A N/A £319.78k £350.28k £380.10k
Incwm - Gwaddolion N/A N/A £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad N/A N/A £1.12k £6.24k £11.43k
Incwm - Arall N/A N/A £139.46k £152.00k £196.73k
Incwm - Cymynroddion N/A N/A £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A N/A £611.38k £659.86k £830.50k
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A £10.23k £4.09k £6.75k
Gwariant - Llywodraethu N/A N/A £2.27k £2.35k £2.51k
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A N/A £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A N/A £0 £0 £0
Gwariant - Arall N/A N/A £0 £0 £0