THE ROYAL MASONIC SCHOOL FOR GIRLS BURSARY FUND

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Charity provides bursaries for the benefit of any pupil,former pupil and/or potential pupil of the Royal Masonic School for Girls who in the opinion of the trustees requires financial assistance to assist in the furtherance or completion of their education.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Plant/pobl Ifanc
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Swydd Hertford
Llywodraethu
- 28 Medi 2004: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robert Garvey | Ymddiriedolwr | 11 October 2022 |
|
|||||
Ian Williams | Ymddiriedolwr | 02 March 2022 |
|
|
||||
Simon Staite | Ymddiriedolwr | 24 May 2019 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £222.59k | £124.73k | £95.47k | £74.27k | £99.94k | |
|
Cyfanswm gwariant | £29.98k | £60.93k | £38.18k | £26.08k | £27.78k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 25 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 25 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 22 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 22 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 05 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 05 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 14 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 14 Mai 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 28 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 28 Mehefin 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 5 MAY 2004
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF EDUCATION BY THE ESTABLISHMENT OF A FUND TO PROVIDE BURSARIES FOR THE BENEFIT OF ANY PUPIL, FORMER PUPIL AND/OR POTENTIAL PUPIL OF THE SCHOOL WHO IN THE OPINION OF THE TRUSTEES REQUIRES FINANCIAL ASSISTANCE TO ASSIST IN THE FURTHERANCE OR COMPLETION OF SUCH PUPIL'S, FORMER PUPIL'S AND/OR POTENTIAL PUPIL'S EDUCATION SUCH BURSARIES TO BE AWARDED IN SUCH A MANNER AND UPON SUCH TERMS AND FROM ALL OR ANY PART OF THE CAPITAL OR INCOME OF THE TRUST FUND AS THE TRUSTEES SHALL FROM TIME TO TIME IN THEIR ABSOLUTE DISCRETION DECIDE
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
THE ROYAL MASONIC SCHOOL FOR GIRLS
RICKMANSWORTH PARK
RICKMANSWORTH
WD3 4HF
- Ffôn:
- 01923725306
- E-bost:
- bursar@royalmasonic.herts.sch.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window