TRUST FOR LONDON TRUSTEE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We are a charitable organisation that exists to tackle poverty and inequality in London. We do this by funding the voluntary and community sector and others, as well as by using our expertise and knowledge to support work that tackles poverty and its root causes.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

11 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Dibenion Elusennol Erall
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Llundain Fwyaf
Llywodraethu
- 08 Rhagfyr 2004: Cofrestrwyd
- CITY PAROCHIAL FOUNDATION TRUSTEE (Enw blaenorol)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Omar Hanif Khan | Cadeirydd | 09 December 2022 |
|
|
||||||||||||||||
Precious Mutsa Sithole | Ymddiriedolwr | 15 April 2024 |
|
|
||||||||||||||||
Rosemary Hewat | Ymddiriedolwr | 22 March 2024 |
|
|
||||||||||||||||
Andrew Beal | Ymddiriedolwr | 08 December 2023 |
|
|||||||||||||||||
Nicholas James Peters | Ymddiriedolwr | 29 September 2022 |
|
|
||||||||||||||||
DENISE NICOLE JOSEPH | Ymddiriedolwr | 26 March 2021 |
|
|||||||||||||||||
Andrew Charles Brown | Ymddiriedolwr | 26 June 2020 |
|
|||||||||||||||||
Alexandra Bryony Carron Doyle | Ymddiriedolwr | 20 March 2020 |
|
|
||||||||||||||||
Gehanjalie Rosemarie Paul | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|
||||||||||||||||
Meredith Niles | Ymddiriedolwr | 28 March 2017 |
|
|||||||||||||||||
STEPHEN ERIC BURNS | Ymddiriedolwr | 30 March 2015 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 12 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 11 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 15 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 27 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 28 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED ON 13 OCTOBER 2004 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 9 FEBRUARY 2007,20 JUNE 2008 AND 27 MARCH 2009; AND ARTICLES OF ASSOCIATION ADOPTED 26 MARCH 2010 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 28 SEP 2017 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 12 JAN 2018
Gwrthrychau elusennol
TO FURTHER ANY CHARITABLE PURPOSES IN ACCORDANCE WITH THE LAW OF ENGLAND AND WALES INCLUDING, BUT WITHOUT PREJUDICE TO THE GENERALITY OF THE FOREGOING: A. ANY CHARITABLE PURPOSES OTHER THAN THE ADVANCEMENT OF RELIGION WHICH ARE DIRECTED TO THE BENEFIT OF POOR INHABITANTS IN THE AREA OF BENEFIT; AND B. THE REPAIR, RESTORATION OR PRESERVATION OF THE FABRIC AND CONTENTS OF CHURCHES OF THE CHURCH OF ENGLAND AND THE MAINTENANCE OF SERVICES THEREIN, THE MAINTENANCE OF THE FABRIC OF THE CHURCHES, THE AUGMENTATION OF CLERICAL STIPENDS, THE GIVING OF THEOLOGICAL INSTRUCTION TO PERSONS PREPARING FOR HOLY ORDERS, OR OTHERWISE EXTENDING THE BENEFIT OF CLERICAL OR SPIRITUAL MINISTRATIONS IN ACCORDANCE WITH THE DOCTRINES OR BY THE MINISTERS OF THE CHURCH OF ENGLAND AS BY LAW ESTABLISHED, IN THE AREA OF BENEFIT. THE AREA OF BENEFIT IS THE AREA WITHIN THE BOUNDARIES OF THE METROPOLITAN POLICE DISTRICT AS CONSTITUTED ON 18 APRIL 1989.
Maes buddion
THE AREA OF BENEFIT IS THE AREA WITHIN THE BOUNDARIES OF THE METROPOLITAN POLICE DISTRICT AS CONSTITUTED ON 18 APRIL 1989.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Trust for London
4 Chiswell Street
LONDON
EC1Y 4UP
- Ffôn:
- 02076066145
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window