FRIENDS OF CARMARTHEN COUNTY MUSEUM

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
RAISES FUNDS TO BUY OBJECTS OF INTEREST FOR THE CARMARTHEN MUSEUM. ALSO HELPS SUPPORT CHILDREN'S ACTIVITIES DURING THE SCHOOL HOLIDAYS. FUND RAISING ACTIVITIES INCLUDE A CHRISTMAS CONCERT AND AN ANNUAL QUIZ.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 April 2024
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Sir Gaerfyrddin
Llywodraethu
- 14 Mawrth 2005: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linda Jones | Cadeirydd | 15 May 2014 |
|
|||||
Carole Jones | Ymddiriedolwr | 14 May 2022 |
|
|
||||
Carole Ann Edmunds | Ymddiriedolwr | 23 September 2021 |
|
|
||||
Bethan Edwards | Ymddiriedolwr | 21 June 2019 |
|
|
||||
Ann Lewis | Ymddiriedolwr | 21 June 2019 |
|
|||||
Dr MARY THORLEY | Ymddiriedolwr | 26 May 2017 |
|
|||||
Ann Davies | Ymddiriedolwr | 15 May 2014 |
|
|
||||
Dr Wynne Jones | Ymddiriedolwr | 15 May 2014 |
|
|
||||
Ann Evans | Ymddiriedolwr | 15 May 2014 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2020 | 30/04/2021 | 30/04/2022 | 30/04/2023 | 30/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.53k | £1.18k | £812 | £645 | £175 | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.25k | £1.00k | £25 | £1.29k | £465 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2024 | 28 Chwefror 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2023 | 12 Rhagfyr 2024 | 287 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2022 | 09 Mai 2023 | 70 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2021 | 10 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2020 | 23 Awst 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 24 MAY 1990 AS AMENDED 24 JUNE 1993, 01 JULY 1998, 12 MAY 1999 AND 16 FEBRUARY 2005
Gwrthrychau elusennol
THE EDUCATION OF THE PUBLIC BY PROMOTION, SUPPORT, ASSISTANCE AND IMPROVEMENT OF CARMARTHEN COUNTY MUSEUM IN CO-OPERATION WITH ITS MANAGEMENT AND STAFF.
Maes buddion
NOT DEFINED. IN PRACTICE CARMARTHENSHIRE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
FRIENDS OF CARMARTHEN COUNTY MUSEUM
CARMARTHEN COUNTY MUSEUM
ABERGWILI
CARMARTHEN
SA31 2JG
- Ffôn:
- 01267 228696
- E-bost:
- fmuseum07@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window