CHINA OXFORD SCHOLARSHIP FUND

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The advancement of the education of persons ordinarily resident in Greater China who are or will be attending courses at the University of Oxford.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2023
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Swydd Rydychen
- Tsieina
Llywodraethu
- 09 Rhagfyr 2004: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NICHOLAS CHARLES JONATHAN DENNYS | Cadeirydd |
|
|
|||||
XIAODI BELL | Ymddiriedolwr | 23 August 2013 |
|
|
||||
SIR EDWARD HENRY GARNIER | Ymddiriedolwr | 23 August 2013 |
|
|
||||
Dyan Sterling | Ymddiriedolwr | 13 October 2011 |
|
|
||||
PROFESSOR CUI ZHANFENG | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ANNE LINDSAY | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £30.89k | £22.18k | £23.43k | £22.94k | £22.91k | |
|
Cyfanswm gwariant | £73.71k | £64.16k | £70.03k | £66.03k | £64.18k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 13 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 20 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 28 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 12 Mawrth 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2019 | 09 Mawrth 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2019 | 09 Mawrth 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED ON 15 SEPTEMBER 2004 AS AMENDED 27 APRIL 2005 AND 02 AUGUST 2005.
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF THE EDUCATION OF PERSONS ORDINARILY RESIDENT IN GREATER CHINA WHO ARE OR WILL BE ATTENDING COURSES AT THE UNIVERSITY OF OXFORD (OR, IN THE EVENT THAT THE UNIVERSITY OF OXFORD IS DISSOLVED, AT OTHER INSTITUTIONS OF HIGHER EDUCATION IN THE UNITED KINGDOM).
Maes buddion
GREATER CHINA
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Harrison Beale & Owen
Highdown House
11 Highdown Road
Leamington Spa
CV31 1XT
- Ffôn:
- 01926422292
- E-bost:
- info@chinaoxford.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window