BOLTON COUNCIL OF MOSQUES

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The advancement of the Islamic religion by encouraging the establishing and maintenance of Mosques. The promotion of racial and religious harmony between Muslims and non-Muslims in order to foster mutual understanding and toleration. The promotion of such other charitable purposes particular for the benefit of the Muslim Community as the trustees think fit.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £31,852 o 5 grant(iau) llywodraeth
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
50 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Gweithgareddau Crefyddol
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Bolton
Llywodraethu
- 03 Mai 2006: Cofrestrwyd
- BCOM (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
abdul wajid khan | Ymddiriedolwr | 01 March 2019 |
|
|||||
asif patel | Ymddiriedolwr | 01 November 2016 |
|
|||||
Faisal Rai | Ymddiriedolwr | 12 December 2015 |
|
|
||||
imteyaz ali | Ymddiriedolwr | 01 January 2010 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £135.35k | £421.65k | £489.21k | £354.55k | £338.41k | |
|
Cyfanswm gwariant | £161.01k | £399.18k | £326.67k | £328.49k | £362.81k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £87.87k | £136.96k | £52.10k | £16.47k | £31.85k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 30 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 30 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 29 Gorffennaf 2024 | 180 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 29 Gorffennaf 2024 | 180 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 18 Ebrill 2023 | 77 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 18 Ebrill 2023 | 77 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 21 Ebrill 2022 | 80 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 21 Ebrill 2022 | 80 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 01 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 01 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 20 FEBRUARY 2004 AS AMENDED AT A SPECIAL GENERAL MEETING ON 21 DECEMBER 2005.
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE BCOM SHALL BE PRIMARILY FOR THE BENEFIT OF THE RESIDENTS OF BOLTON BOROUGH AND THE NEIGHBOURHOOD THEREOF: (1) THE ADVANCEMENT OF THE ISLAMIC RELIGION, PARTICULARLY BUT NOT EXCLUSIVELY BY ENCOURAGING THE ESTABLISHING AND MAINTENANCE OF MOSQUES AND PURSUING THE IMPROVED DELIVERY OF THEIR SERVICES TO THE PUBLIC. (2) THE PROMOTION OF RACIAL AND RELIGIOUS HARMONY BETWEEN MUSLIMS AND NON-MUSLIMS IN ORDER TO FOSTER MUTUAL UNDERSTANDING AND TOLERATION. (3) THE PROVISION OR ASSISTANCE IN THE PROVISION OF FACILITIES IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE FOR RECREATION OR OTHER LEISURE TIME OCCUPATION OF INDIVIDUALS WHO HAVE A NEED OF SUCH FACILITIES BY REASON OF THEIR YOUTH, AGE, INFIRMITY OR DISABILITY, FINANCIAL HARDSHIP OR SOCIAL; CIRCUMSTANCES WITH THE OBJECT OF IMPROVING THEIR CONDITIONS OF LIFE. (4) THE ESTABLISHING OF AN ISLAMIC COMMUNITY ORGANISATION AND TO MAINTAIN AND MANAGE THE SAME, (WHETHER ALONE, OR IN CO-OPERATION WITH ANY LOCAL AUTHORITY OR OTHER PERSONS OR BODY) IN ENHANCEMENT OF THE ABOVE OBJECTS. (5) THE PROMOTION OF SUCH OTHER CHARITABLE PURPOSES PARTICULARLY FOR THE BENEFIT OF THE MUSLIM COMMUNITY AS THE TRUSTEES THINK FIT.
Maes buddion
BOLTON BOROUGH AND THE NEIGHBOURHOOD.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Bolton Council of Mosques
1 Vicarage Street
BOLTON
BL3 5LE
- Ffôn:
- 07877445047
- E-bost:
- admin@thebcom.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window