THE ECUMENICAL MARIAN PILGRIMAGE TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The promotion of the Christian religion, more especially through pilgrimages to shrines dedicated to the Blessed Virgin Mary, on an ecumenical basis. To publish material relevant to this.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2024
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 18 Chwefror 2005: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THE REVD PREBENDARY NORMAN WALLWORK | Cadeirydd |
|
|
|||||||||
REBECCA CLARE ST JOHN WHITE | Ymddiriedolwr | 09 October 2023 |
|
|
||||||||
Rev RICHARD CLUTTERBUCK | Ymddiriedolwr | 09 October 2023 |
|
|||||||||
Ronald Crane | Ymddiriedolwr | 22 July 2022 |
|
|
||||||||
VERY REV STEPHEN PLATT | Ymddiriedolwr | 13 November 2017 |
|
|||||||||
Rev Philip Peter Corbett | Ymddiriedolwr | 22 August 2013 |
|
|||||||||
Rev Mark Woodruff | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||
REV PHILLIP SWINGLER MA DD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||
MRS H BROCK | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | 31/07/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £19 | £1 | £1 | £135 | £7.66k | |
|
Cyfanswm gwariant | £825 | £131 | £96 | £138 | £7.93k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2024 | 14 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | 17 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | 09 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2021 | 22 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2020 | 29 Mawrth 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 2 AUGUST 2004.
Gwrthrychau elusennol
THE PROMOTION OF THE CHRISTIAN RELIGION, MORE ESPECIALLY THROUGH PILGRIMAGES TO SHRINES DEDICATED TO THE BLESSED VIRGIN MARY IN BRITAIN AND ABROAD, ON AN ECUMENICAL BASIS INCLUDING (BUT NOT LIMITED TO): (A) TO WORK WITH OTHER AGENCIES IN THE PURSUIT OF THE FOREGOING (B) TO UNDERTAKE STUDY OR TO SUPPORT OTHERS WHO UNDERTAKE STUDY INTO THE MATTERS REFERRED TO IN THIS CLAUSE B (OBJECTS) (C) TO PUBLISH OR OTHERWISE DISSEMINATE INFORMATION ABOUT AND TO PROMOTE AWARENESS AND DISCUSSION OF THE MATTERS REFERRED TO IN THIS CLAUSE B (OBJECTS).
Maes buddion
BRITAIN AND ABROAD.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
13 MERINO GREEN
OAKRIDGE PARK
MILTON KEYNES
MK14 6FL
- Ffôn:
- 01908222232
- E-bost:
- cyrilwood@me.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window