THE RACING CENTRE LTD

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provision of a club and youth centre and other facilities to benefit persons employed in and about the stables and training establishments in Newmarket Suffolk; in the interests of Social Welfare with the objective of improving the condition of life for such persons being persons who by reason of their poverty or social and economic circumstances have need for such facilities.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £901 o 2 gontract(au) llywodraeth a £10,340 o 2 grant(iau) llywodraeth
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
8 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Chwaraeon/adloniant
- Dibenion Elusennol Erall
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Suffolk
Llywodraethu
- 27 Ionawr 2005: Cofrestrwyd
- THE RACING CENTRE (Enw gwaith)
- THE NEW ASTLEY CLUB (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
James Fanshawe | Ymddiriedolwr | 13 September 2024 |
|
|
||||
Amanda Prior | Ymddiriedolwr | 16 October 2023 |
|
|
||||
James Anthony John Beazley | Ymddiriedolwr | 28 March 2023 |
|
|
||||
Rev Simon Bailey | Ymddiriedolwr | 22 October 2014 |
|
|
||||
GEORGE MCGRATH | Ymddiriedolwr | 22 January 2014 |
|
|||||
HONOURABLE PETER HUGH CHARLES STANLEY | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £341.24k | £510.71k | £283.03k | £241.86k | £241.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £331.03k | £330.91k | £362.39k | £405.38k | £312.31k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £360 | N/A | £901 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £5.00k | £81.13k | £38.94k | £9.40k | £10.34k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £421.04k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £36.14k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £12.26k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | £41.27k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £330.91k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £28.14k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 14 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 14 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 16 Chwefror 2023 | 16 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 16 Chwefror 2023 | 16 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 30 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 30 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 31 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 31 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 11 NOVEMBER 2004. AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 19 MAY 2014
Gwrthrychau elusennol
TO ESTABLISH AN ORGANISATION FOR THE BENEFIT OF PERSONS EMPLOYED IN AND ABOUT THE STABLES AND RACING AND TRAINING ESTABLISHMENTS IN NEWMARKET AND ELSEWHERE BY THE PROVISION OF A CLUB AND YOUTH CENTRE AND OTHER FACILITIES IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE FOR RECREATION AND A LEISURE TIME OCCUPATION WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITION OF LIFE FOR SUCH PERSONS BEING PERSONS WHO BY REASON OF THEIR POVERTY OR SOCIAL AND ECONOMIC CIRCUMSTANCES HAVE NEED OF SUCH FACILITIES AND SUBJECT THERETO FOR THE USE OF SUCH OTHER RESIDENTS OF THE TOWN OF NEWMARKET WHO FOR LIKE REASONS HAVE NEED OF SUCH FACILITIES.
Maes buddion
NEWMARKET AND ELSEWHERE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The Racing Centre
Fred Archer Way
NEWMARKET
CB8 8NT
- Ffôn:
- 01638662828
- E-bost:
- info@theracingcentre.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window