SAFETY NET - KEEPING CHILDREN, YOUNG PEOPLE AND FAMILIES SAFE
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We work with communities across Brighton, Hove and Sussex to keep children safe. We support families with parenting issues and provide home safety equipment, we work to prevent bullying and involve children in community safety issues; provide safeguarding support for community groups and a CRB checking service. We use a safety awareness programme called Protective Behaviours to support this work
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2022
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £70,000 o 2 grant(iau) llywodraeth
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Lloegr
Llywodraethu
- 03 Hydref 2023: y trosglwyddwyd cronfeydd i 276669 IMPACT INITIATIVES
- 31 Mawrth 2005: Cofrestrwyd
- 03 Hydref 2023: Tynnwyd (WEDI UNO)
- SAFETY NET (Enw gwaith)
- SAFETY NET KEEPING CHILDREN SAFE (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £303.73k | £268.82k | £246.25k | £240.88k | £193.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £329.03k | £280.08k | £266.08k | £262.12k | £229.69k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £82.66k | £91.50k | £80.00k | £82.39k | £70.00k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 17 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 17 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 20 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 20 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 05 Chwefror 2021 | 5 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 05 Chwefror 2021 | 5 diwrnod yn hwyr |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 13/05/2015 as amended on 24 Oct 2022
Gwrthrychau elusennol
1. TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE SUBJECT OF WELL-BEING, PERSONAL SAFETY AND PROTECTIVE BEHAVIOURS 2. TO ADVANCE IN LIFE AND HELP YOUNG PEOPLE THROUGH PROVIDING SUPPORT AND ACTIVITIES WHICH DEVELOP THEIR SKILLS, CAPACITIES AND CAPABILITIES TO ENABLE THEM TO PARTICIPATE IN SOCIETY AS MATURE AND RESPONSIBLE INDIVIDUALS 3. TO DEVELOP THE CAPACITY AND SKILLS OF THE CHILDREN AND FAMILIES OF THE DISADVANTAGED COMMUNITIES OF ENGLAND IN SUCH A WAY THAT THEY ARE BETTER ABLE TO IDENTIFY AND HELP MEET THEIR NEEDS AND TO PARTICIPATE MORE FULLY IN SOCIETY
Maes buddion
ENGLAND.
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window