INTERNET WATCH FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Foster trust and confidence in the Internet. Assist Internet service providers to combat online child abuse content. Assist law enforcement in the fight against online child abuse content
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£6,950,958
Roddion a chymynroddion | £444.01k | |
Weithgareddau elusennol | £6.27m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £34.23k | |
Buddsoddiadau | £198.57k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£6,145,645
Codi arian | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £6.15m | |
Arall | £0 |
£55,771 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £370,000 o 1 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £0 | |
Gwariant elusennol | £6.15m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £805.31k |
Codi arian a Arall Gwariant | £0 | |
Gwariant elusennol | £6.15m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £861.08k |
Pobl

70 Gweithwyr
10 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 2 |
£70k i £80k | 4 |
£90k i £100k | 3 |
£110k i £120k | 1 |
£130k i £140k | 1 |
£140k i £150k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Cymru A Lloegr
- Angola
- Anguilla
- Awstralia
- De Affrica
- Ffrainc
- Gibraltar
- Gogledd Iwerddon
- India
- Ireland
- Mauritius
- Montserrat
- Philipinas
- St Helena
- Uganda
- Ynys Christmas
- Ynysoedd Cayman
- Ynysoedd Falkland
- Ynysoedd Turks A Caicos
- Ynysoedd Virgin Prydain
- Ynys Pitcairn
- Yr Alban
- Yr Iseldiroedd
- Zambia
Llywodraethu
- 05 Rhagfyr 2005: Cofrestrwyd
- IWF (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catherine Brown | Cadeirydd | 01 January 2024 |
|
|
||||
Sanjit Kaur Gill | Ymddiriedolwr | 29 April 2024 |
|
|
||||
Alexander Ian Arthur Evans | Ymddiriedolwr | 19 March 2024 |
|
|||||
Rachel Sarah Yeomans | Ymddiriedolwr | 01 March 2024 |
|
|
||||
Nicholas Jeremy Newman | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|
||||
Simon Colin Benjamin Staffell | Ymddiriedolwr | 04 July 2023 |
|
|
||||
Andrew John Campling | Ymddiriedolwr | 06 December 2022 |
|
|
||||
Supriya Suri Malik | Ymddiriedolwr | 02 December 2020 |
|
|||||
Giles Crown | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Bronagh McCloskey | Ymddiriedolwr | 04 June 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.36m | £4.53m | £5.50m | £6.01m | £6.95m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.67m | £3.69m | £4.07m | £4.91m | £6.15m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £292.93k | £476.90k | £421.05k | £370.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £5.00k | £117.97k | £99.60k | £19.14k | £444.01k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £103.04k | £116.53k | £83.81k | £11.99k | £34.23k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £3.24m | £4.28m | £5.30m | £5.92m | £6.27m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £11.50k | £7.77k | £7.87k | £56.66k | £198.57k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.67m | £3.69m | £4.07m | £4.91m | £6.15m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £46.10k | £47.35k | £48.84k | £88.03k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £45.24k | £90.61k | £125.29k | £455.41k | £571.59k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £471.91k | £544.10k | £1.07m | £1.03m | £1.10m | |
|
Cyfanswm asedau | £3.47m | £4.81m | £5.64m | £7.45m | £8.07m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £1.93m | £2.48m | £2.43m | £3.47m | £3.42m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 10 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 10 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 19 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 19 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 24 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 24 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 27 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 27 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 26 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 26 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 29/08/1997 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 30/10/1998 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 13/01/2005 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 16/09/2005 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 29/09/2009 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 05/10/2010 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 26/11/2013 as amended on 27 Jan 2022
Gwrthrychau elusennol
(A) THE PROMOTION OF THE CARE AND PROTECTION OF THE HEALTH AND WELFARE OF THE PUBLIC IN PARTICULAR CHILDREN AND YOUNG PEOPLE BY WORKING TO MINIMISE THE AVAILABILITY OF POTENTIALLY ILLEGAL OR OTHERWISE HARMFUL CONTENT ON THE INTERNET. (B) THE PREVENTION OF CRIMES RELATING TO OFFENCES INVOLVING EXPOSURE TO ILLEGAL CONTENT ON THE INTERNET IN PARTICULAR BY: (I) OPERATING A HOTLINE ENABLING THE PUBLIC TO REPORT SUCH INSTANCES; (II) OPERATING A NOTICE AND TAKEDOWN SERVICE TO ALERT HOSTING SERVICE PROVIDERS OF SUCH CRIMINAL CONTENT FOUND ON THEIR SERVERS; AND (III) ALERTING RELEVANT LAW ENFORCEMENT AGENCIES TO THE CONTENT. (C) TO FURTHER SUCH PURPOSES AS ARE RECOGNISED AS EXCLUSIVELY CHARITABLE UNDER THE LAW OF ENGLAND AN WALES.
Maes buddion
NOT DEFINED. IN PRACTICE. WORLDWIDE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Internet Watch Foundation
Discovery House
Chivers Way
Histon
CAMBRIDGE
CB24 9ZR
- Ffôn:
- 01223203030
- E-bost:
- admin@iwf.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window