MELTING POT

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
LUNCHEON CLUB FOR AFRICAN CARIBBEAN SENIORS, DEVELOPMENT WORK TO CO-ORDINATOR FOR ALL ACTIVITIES.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 28 February 2017
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Darparu Gwasanaethau
- Redbridge
Llywodraethu
- 03 Mai 2005: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOEL MURRAY | Ymddiriedolwr | 30 December 2012 |
|
|
||||
PAMELA BYER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
GLORIA LEONIE BYER | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 28/02/2013 | 28/02/2014 | 28/02/2015 | 28/02/2016 | 28/02/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.27k | £5.98k | £0 | £797 | £904 | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.55k | £6.54k | £0 | £555 | £360 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 29 Chwefror 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 128 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 29 Chwefror 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 128 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 495 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 495 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 860 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 860 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2021 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1225 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2021 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1225 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 29 Chwefror 2020 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1589 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 29 Chwefror 2020 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1589 diwrnod |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 15 MARCH 2004, AS AMENDED 8 APRIL 2005
Gwrthrychau elusennol
1. TO PRESERVE AND PROTECT THE GOOD HEALTH OF THE AFRICAN CARIBBEAN COMMUNITY (HEREAFTER REFERRED TO AS THE BENEFICIARIES) IN REDBRIDGE AND THE SURROUNDING AREA BY PROVIDING INFORMATION AND ADVICE. 2. TO PROVIDE OR ASSIST IN THE PROVISION OF FACILITIES FOR RECREATION AND OTHER LEISURE TIME OCCUPATION FOR THE BENEFICIARIES WHO HAVE NEED OF SUCH FACILITIES BY REASON OF THEIR YOUTH, AGE, INFIRMITY OR DISABLEMENT, POVERTY OR SOCIAL AND ECONOMIC CIRCUMSTANCES IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE WITH THE OBJECT OF IMPROVING THEIR CONDITIONS OF LIFE. 3. TO ADVANCE EDUCATION BY PROVIDING ARE AND CRAFT WORKSHOPS IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY IN SINGING, DANCING AND DRAMA.
Maes buddion
REDBRIDGE AND SURROUNDING AREA
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
C/O CARDINAL HEENAN CENTRE
326 HIGH ROAD
ILFORD
ESSEX
IG1 1QP
- Ffôn:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window