Hanes ariannol ARTVENTURE TRUST LIMITED

Rhif yr elusen: 1109302
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £69.16k £74.18k £82.57k £98.71k £137.97k
Cyfanswm gwariant £67.83k £69.75k £77.85k £100.13k £144.87k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £17.29k
Incwm o grantiau'r llywodraeth £6.98k £7.19k £5.28k £2.82k £34.47k