ANGELS OF THE NORTH

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The relief of the poor and needy or such other charitable purposes as the club shall in duly constituted meeting from time to time direct.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2019
Pobl

12 Ymddiriedolwyr
107 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Chwaraeon/adloniant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- De Tyneside
- Dinas Newcastle Upon Tyne
- Gateshead
- Gogledd Tyneside
- Northumberland
- Sunderland
- Bangladesh
- Cenia
- India
- Nepal
- Nigeria
- Pakistan
- Uganda
Llywodraethu
- 14 Ebrill 2005: Cofrestrwyd
- THE REVEREND FATHERS DICK AND TOM CASS MEMORIAL FUND (Enw gwaith)
- THE ROTARY CLUB OF MONKSEATON CENTENARY TRUST FUND (Enw blaenorol)
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr HARI SHUKLA OBE | Cadeirydd | 21 November 2012 |
|
|
||||||
Nitin Shukla | Ymddiriedolwr | 15 February 2013 |
|
|||||||
TAHIR RASHID | Ymddiriedolwr | 21 November 2012 |
|
|||||||
DR RAM REDDY | Ymddiriedolwr | 21 November 2012 |
|
|
||||||
STEPHANE BOMMEL | Ymddiriedolwr | 21 November 2012 |
|
|
||||||
PAUL EZHILCHELVAN | Ymddiriedolwr | 21 November 2012 |
|
|
||||||
GARY STAKER | Ymddiriedolwr | 21 November 2012 |
|
|
||||||
SHARON BROWN | Ymddiriedolwr | 21 November 2012 |
|
|
||||||
ANDREA TAYLOR | Ymddiriedolwr | 30 November 2011 |
|
|
||||||
MR VISHWANATH PULLE | Ymddiriedolwr | 05 September 2011 |
|
|
||||||
TRACEY HARTLEY | Ymddiriedolwr | 02 April 2011 |
|
|
||||||
ALBERT WHITING | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2015 | 30/06/2016 | 30/06/2017 | 30/06/2018 | 30/06/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £45.77k | £30.14k | £6.90k | £8.07k | £32.30k | |
|
Cyfanswm gwariant | £46.80k | £28.51k | £9.85k | £4.60k | £33.59k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 366 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 366 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 732 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 732 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1097 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1097 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1462 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | 23 Mawrth 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 02/03/2005 AS AMENDED ON 23/11/2011 AS AMENDED BY DEED DATED 09/03/2012
Gwrthrychau elusennol
SUCH CHARITABLE PURPOSES AS THE TRUSTEES SHALL FROM TIME TO TIME DIRECT AND IN PARTICULAR- (1) THE RELIEF AND ASSISTANCE OF PEOPLE IN ANY PART OF THE WORLD WHO ARE THE VICTIMS OF WAR, OR NATURAL OR CIVIL DISASTER, INCLUDING THE PROVISION OF MEDICAL AID FOR PERSONS, BODIES, ORGANISATIONS AND/OR COUNTRIES AFFECTED. (2) THE RELIEF OF FINANCIAL HARDSHIP, EITHER GENERALLY OR INDIVIDUALLY, OF PEOPLE LIVING IN ANY PART OF THE WORLD THROUGH THE PROVISION OF GRANTS, GOODS OR SERVICES FOR PERSONS, BODIES, ORGANISATIONS AND/OR COUNTRIES AFFECTED. (3) TO DEVELOP THE CAPACITY AND SKILLS OF THE MEMBERS OF SOCIALLY AND ECONOMICALLY DISADVANTAGED COMMUNITIES WITHIN THE UK OR WITHIN ANY OTHER COUNTRY IN SUCH A WAY THAT THEY ARE BETTER ABLE TO IDENTIFY, AND HELP MEET, THEIR NEEDS AND TO PARTICIPATE MORE FULLY IN SOCIETY. (4) THE RELIEF, TREATMENT AND CARE OF PERSONS IN ANY PART OF THE WORLD SUFFERING FROM MENTAL OR PHYSICAL INCAPACITY, INCLUDING THE EFFECTS OF OLD AGE, OF ANY DESCRIPTION OR IN NEED OF REHABILITATION AS A RESULT OF SUCH INCAPACITY, BY THE PROVISION OF GRANTS, GOODS OR SERVICES. (5) TO PROMOTE HUMAN RIGHTS (AS SET OUT IN THE UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS AND SUBSEQUENT UNITED NATIONS CONVENTIONS AND DECLARATIONS) THROUGHOUT THE WORLD BY RELIEVING NEED AMONG THE VICTIMS OF HUMAN RIGHTS ABUSE. (6) TO PROMOTE FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC THE PRESERVATION, CONSERVATION AND THE PROTECTION OF BIODIVERSITY AND THE ENVIRONMENT IN ORDER TO IMPROVE THE CONDITIONS FOR COMMUNITIES IN ANY PART OF THE WORLD. (7) TO PROMOTE SUSTAINABLE DEVELOPMENT FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC BY THE PROMOTION OF SUSTAINABLE MEANS OF ACHIEVING ECONOMIC GROWTH AND REGENERATION. SUSTAINABLE DEVELOPMENT MEANS "DEVELOPMENT WHICH MEETS THE NEEDS OF THE PRESENT WITHOUT COMPROMISING THE ABILITY OF FUTURE GENERATIONS TO MEET THEIR OWN NEEDS". (8) THE PROMOTION OF ANY OTHER CHARITABLE PURPOSE FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
ANGELS OF THE NORTH
75 MARINE AVENUE
WHITLEY BAY
TYNE & WEAR
NE26 1NB
- Ffôn:
- 01912531937
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window