GOOD OLD FURNITURE AVAILABLE (GOFA)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Relief of poverty to people in receipt of benefit within the district of Penwith Cornwall via the provision of household goods.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £10,856 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
12 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Cernyw
Llywodraethu
- 06 Mehefin 2005: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
James Andrew Robert McKenna | Ymddiriedolwr | 03 May 2024 |
|
|
||||||||||
Norman Robson | Ymddiriedolwr | 13 June 2022 |
|
|
||||||||||
Kirsty Murray-Lambrou | Ymddiriedolwr | 02 March 2022 |
|
|
||||||||||
Janet Ballett | Ymddiriedolwr | 02 March 2022 |
|
|
||||||||||
Caroline Newborn | Ymddiriedolwr | 01 July 2019 |
|
|
||||||||||
David Felce | Ymddiriedolwr | 13 July 2018 |
|
|
||||||||||
Penelope Young | Ymddiriedolwr | 26 January 2018 |
|
|
||||||||||
DANIEL RUBENS | Ymddiriedolwr | 03 January 2017 |
|
|
||||||||||
CLIVE HARROLD | Ymddiriedolwr | 04 January 2013 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £65.63k | £79.42k | £107.34k | £137.90k | £107.55k | |
|
Cyfanswm gwariant | £80.89k | £78.18k | £91.94k | £121.20k | £126.84k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £24.00k | N/A | N/A | £10.86k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 25 Chwefror 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | 25 Chwefror 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 03 Ebrill 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | 03 Ebrill 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 13 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | 13 Mawrth 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 11 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | 11 Chwefror 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 24 Chwefror 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | 24 Chwefror 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 30 MARCH 2005,
Gwrthrychau elusennol
1. THE RELIEF OF POVERTY THROUGH THE PROVISION OF HOUSEHOLD FURNITURE AND GOODS TO THOSE PERSONS RESIDENT IN THE AREA OF BENEFIT WHO HAVE NEED OF SUCH ITEMS BY REASON OF THEIR NECESSITOUS CIRCUMSTANCES. 2. ADVANCE EDUCATION, TRAINING OR RETRAINING PARTICULAR AMONG UNEMPLOYED PEOPLE SO AS TO DEVELOP WORK SKILLS, GAIN WORK EXPERIENCE AND ENCOURAGE SOCIAL INTEGRATION; AND 3. PROTECT AND PRESERVE THE ENVIRONMENT BY EDUCATING THE PUBLIC IN THE BENEFITS TO THE ENVIRONMENT OF SUSTAINABLE WASTE MANAGEMENT PRACTICES INCLUDING RECYCLING, CARRYING OUT RESEARCH INTO SUSTAINABLE WASTE MANAGEMENT PRACTICES AND DISSEMINATING THE USEFUL RESULTS OF THAT RESEARCH.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
G O F A
Ellis Square
Voundervour Lane
Penzance
TR18 4UH
- Ffôn:
- 01736369847
- E-bost:
- graeme@gofa.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window