Hanes ariannol RYEDALE COMMUNITY TRANSPORT CIO

Rhif yr elusen: 1109232
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £431.88k £391.95k £514.48k £521.55k £570.52k
Cyfanswm gwariant £409.49k £405.90k £466.62k £511.54k £570.97k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £141.03k £206.14k £220.94k £222.71k £277.43k
Incwm o grantiau'r llywodraeth £134.05k £112.79k £92.68k £113.48k £132.22k
Incwm o roddion a chymynroddion N/A N/A £21.64k £22.45k £17.98k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A N/A £240.06k £238.79k £296.96k
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A N/A £252.76k £259.59k £253.43k
Incwm - Gwaddolion N/A N/A £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad N/A N/A £13 £725 £2.15k
Incwm - Arall N/A N/A £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion N/A N/A £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A N/A £460.16k £506.93k £564.97k
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A £6.46k £4.61k £6.00k
Gwariant - Llywodraethu N/A N/A £4.51k £4.75k £4.44k
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A N/A £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A N/A £0 £0 £0
Gwariant - Arall N/A N/A £0 £0 £0