TRAINING AND RESEARCH GLOBAL EDUCATION TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Charity continues to provide funds to schools, colleges, charities and other approved institutions for children and young adults. It continues to spread the power of knowledge and self-reliance through training, education and research. It continues to support a number of community village schools for physically and mentally handicapped pupils and others for improving educational facilities.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2023
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- India
Llywodraethu
- 24 Mai 2005: Cofrestrwyd
- TARGET (Enw gwaith)
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ina De | Ymddiriedolwr | 01 November 2022 |
|
|||||
James Spicer | Ymddiriedolwr | 01 November 2022 |
|
|
||||
AMIT ABHA DE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ANITA DE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
INGRID DE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MIKAEL RABER | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £214.25k | £132.28k | £119.80k | £118.73k | £146.03k | |
|
Cyfanswm gwariant | £101.47k | £95.30k | £81.22k | £82.77k | £117.11k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 01 Chwefror 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | 01 Chwefror 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 23 Chwefror 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | 23 Chwefror 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 03 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | 03 Chwefror 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 09 Mawrth 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | 09 Mawrth 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2019 | 17 Chwefror 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2019 | 17 Chwefror 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 18 MAY 2005 null
Gwrthrychau elusennol
1. TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC ESPECIALLY YOUNG PEOPLE IN SUBJECTS RELATED TO MATHEMATICS, FINANCIAL ECONOMICS AND ACTUARIAL TECHNIQUES BY THE PROVISION OF GRANTS TO SCHOOLS, UNIVERSITIES, CHARITIES AND RESEARCH INSTITUTES PARTICULARLY IN INDIA, ENGLAND AND WALES. 2. TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN SUBJECTS RELATED TO PENSION AND DEMOGRAPHY BY THE PROVISION OF GRANTS TO UNIVERSITIES, CHARITIES AND RESEARCH INSTITUTES TO SUPPORT RESEARCH, IN THE AFORESAID AREAS PARTICULARLY IN INDIA, ENGLAND AND WALES. 3. TO ADVANCE THE EDUCATION AND RELIEVE THE FINANCIAL HARDSHIP OF DISABLED STUDENTS BY THE PROVISION OF GRANTS TO SCHOOLS, UNIVERSITIES, CHARITIES AND RESEARCH INSTITUTES PARTICULARLY IN INDIA, ENGLAND AND WALES.
Maes buddion
INDIA, ENGLAND AND WALES
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
24 MEADOWBANK
LONDON
NW3 3AY
- Ffôn:
- 02079165118
- E-bost:
- home@targetcharity.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window