Hanes ariannol THE FRIENDS OF BELL FARM SCHOOL

Rhif yr elusen: 1109386
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £12.32k £7.43k £23.49k £33.73k £37.28k
Cyfanswm gwariant £8.56k £4.89k £13.88k £44.82k £55.37k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A