THE FRIENDS OF RUTLAND COUNTY MUSEUM AND OAKHAM CASTLE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Friends aim to support the development & activities of the Museum, raise funds for the purchase of new exhibits and promote our county to residents & visitors. In return we arrange lectures, visits, field trips & social events and offer the chance to assist the Museum & make new friends.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
5 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Rutland
Llywodraethu
- 11 Mai 2005: Cofrestrwyd
- THE FRIENDS (Enw gwaith)
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAWRENCE KEVIN FENELON | Cadeirydd |
|
|
|||||
Caroline Frances Webb | Ymddiriedolwr | 21 March 2024 |
|
|
||||
Marion Betty Drake | Ymddiriedolwr | 06 October 2021 |
|
|
||||
Linda Beaton | Ymddiriedolwr | 12 March 2015 |
|
|
||||
NIGEL WEBB | Ymddiriedolwr | 20 March 2014 |
|
|
||||
Susan Boulton | Ymddiriedolwr | 21 March 2012 |
|
|
||||
Judith Ann GEER | Ymddiriedolwr | 07 September 2011 |
|
|||||
COLIN DAVID HUBBARD | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.98k | £6.93k | £67.41k | £10.27k | £10.53k | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.49k | £6.43k | £5.76k | £1.19k | £4.21k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 03 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 22 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 04 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 08 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 01 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 11 Awst 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 10 MARCH 2005
Gwrthrychau elusennol
THE EDUCATION OF THE PUBLIC BY PROMOTION, SUPPORT, ASSISTANCE AND IMPROVEMENT OF RUTLAND COUNTY MUSEUM AND OAKHAM CASTLE (HEREINAFTER REFERRED TO AS THE 'MUSEUM') IN CO-OPERATION WITH ITS MANAGEMENT AND STAFF.
Maes buddion
RUTLAND COUNTY MUSEUM AND OAKHAM CASTLE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
9 The Vale
Oakham
LE15 6JQ
- Ffôn:
- 01572758440
- E-bost:
- jageer@btinternet.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window