EXETER NETWORK CHURCH

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Promote and advance the Christian faith; relieve poverty, hardship, sickness and disease; and promote education and training.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
50 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Dyfnaint
Llywodraethu
- 16 Mai 2005: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julia Elizabeth Jolley | Ymddiriedolwr | 11 January 2024 |
|
|
||||
Andrew Edward Hingston | Ymddiriedolwr | 26 June 2023 |
|
|
||||
TOMAS SIMON HUNT | Ymddiriedolwr | 13 April 2023 |
|
|
||||
PAUL STEPHEN MORRISH | Ymddiriedolwr | 05 December 2022 |
|
|||||
Jonathon Curtis | Ymddiriedolwr | 26 September 2022 |
|
|
||||
Jeffrey Neil Tutchings | Ymddiriedolwr | 12 June 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £346.82k | £412.85k | £432.19k | £350.52k | £468.34k | |
|
Cyfanswm gwariant | £368.00k | £360.26k | £387.76k | £439.72k | £393.86k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 18 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 18 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 26 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 26 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 28 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 28 Mawrth 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 13 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 13 Awst 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 13 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 13 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 4 NOVEMBER 2004. AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 19 NOV 2009
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE CHRISTIAN FAITH AND ALLEVIATE SUFFERING ACCORDING TO THE MISSION OF THE CHURCH OF ENGLAND AND THE VALUES AND TENETS OF THE ANGLICAN COMMUNION SUMMARISED IN RESOLUTION 11 OF THE THIRD LAMBETH CONFERENCE FOLLOWING THE CHICAGO-LAMBETH QUADRILATERAL NAMELY: (I) THE HOLY SCRIPTURE OF THE OLD AND NEW TESTAMENTS, AS 'CONTAINING ALL THINGS NECESSARY TO SALVATION,' AND AS BEING THE RULE AND ULTIMATE STANDARD OF FAITH; (II) THE APOSTLES CREED, AS THE BAPTISMAL SYMBOL; AND THE NICENE CREED, AS THE SUFFICIENT STATEMENT OF THE CHRISTIAN FAITH; (III) THE TWO SACRAMENTS ORDAINED BY CHRIST HIMSELF - BAPTISM AND THE SUPPER OF THE LORD - MINISTERED WITH UNFAILING USE OF CHRIST'S WORDS OF INSTITUTION, AND OF THE ELEMENTS ORDAINED BY HIM; (IV) THE HISTORIC EPISCOPATE, LOCALLY ADAPTED IN THE METHODS OF ITS ADMINISTRATION TO THE VARYING NEEDS TO THE NATIONS AND PEOPLES CALLED OF GOD INTO THE UNITY OF HIS CHURCH.
Maes buddion
NOT DEFINED. IN PRACTICE EXETER, DEVON.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Exeter Network Church
22 Southernhay West
EXETER
EX1 1PR
- Ffôn:
- 01392434311
- E-bost:
- office@enc.uk.net
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window