Hanes ariannol THE GRESHAM'S FOUNDATION

Rhif yr elusen: 1109441
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £987.00k £475.00k £1.86m £758.00k £2.11m
Cyfanswm gwariant £411.00k £500.00k £415.00k £387.00k £449.00k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £904.00k N/A £1.56m £511.00k £2.03m
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 N/A £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £0 N/A £0 £0 £0
Incwm - Gwaddolion £0 N/A £0 £111.00k £33.00k
Incwm - Buddsoddiad £83.00k N/A £95.00k £62.00k £87.00k
Incwm - Arall £0 N/A £198.00k £296.00k £0
Incwm - Cymynroddion £3.50k N/A £4.31k £1.50k £1.18m
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £384.00k N/A £377.00k £356.00k £430.00k
Gwariant - Ar godi arian £27.00k N/A £38.00k £31.00k £19.00k
Gwariant - Llywodraethu £5.00k N/A £0 £6.00k £7.00k
Gwariant - Sefydliad grantiau £363.00k N/A £359.00k £341.00k £412.70k
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £15.00k N/A £3.00k £2.00k £4.00k
Gwariant - Arall £0 N/A £0 £0 £0