Hanes ariannol BOLTON SCHOOL

Rhif yr elusen: 1110703
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £29.66m £31.29m £34.33m £35.06m £36.64m
Cyfanswm gwariant £29.50m £29.69m £32.52m £34.64m £36.49m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £1.19m £659.00k £103.00k £38.00k N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £1.28m £1.32m £2.09m £1.74m £1.71m
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £1.35m £506.00k £1.35m £1.22m £1.27m
Incwm - Weithgareddau elusennol £25.57m £28.58m £30.53m £31.83m £33.24m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £264.00k £230.00k £258.00k £229.00k £414.00k
Incwm - Arall £1.19m £666.00k £109.00k £40.00k £2.00k
Incwm - Cymynroddion £0 £50.00k £793.00k £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £26.94m £28.59m £30.79m £32.96m £34.61m
Gwariant - Ar godi arian £234.00k £208.00k £282.00k £318.00k £590.00k
Gwariant - Llywodraethu £44.00k £36.00k £40.00k £46.00k £45.00k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £2.33m £885.00k £1.44m £1.36m £1.29m