THE FORGET ME NOT CHILDREN'S HOSPICE

Rhif yr elusen: 1110457
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Supporting children with life limiting conditions and their families through Hospice at Home service, and through other core services within our Children's Hospice in Huddersfield.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Gwariant elusennol

Charitable expenditure

Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.

In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.

Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.

By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Mae un neu fwy o ymddiriedolwyr hefyd yn gyfarwyddwyr yr is-gyrff.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
  • Anabledd
  • Llety/tai
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Pobl Ag Anableddau
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adnoddau Dynol
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Calderdale
  • Dinas Bradford
  • Dinas Leeds
  • Dinas Wakefield
  • Kirklees

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 07 Awst 2017: y derbyniwyd cronfeydd gan 1156172 GRACE'S PLACE CHILDREN'S HOSPICE
  • 19 Ionawr 2021: y derbyniwyd cronfeydd gan 1101093 CALDERDALE HELP IN BEREAVEMENT (C.H.I.B.S.)
  • 07 Mehefin 2023: y derbyniwyd cronfeydd gan 231197 HUDDERSFIELD COMMERCIAL TRAVELLERS' ASSOCIATION BE...
  • 13 Rhagfyr 2023: y derbyniwyd cronfeydd gan 1068335 THE F.V. AND E. BROOK CHARITABLE TRUST
  • 08 Hydref 2024: y derbyniwyd cronfeydd gan 501416 ROTARY CLUB OF HUDDERSFIELD TRUST FUND
  • 15 Gorffennaf 2005: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:
  • THE WEST YORKSHIRE FORGET ME NOT TRUST LIMITED (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
  • Y Comisiwn Ansawdd Gofal
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

13 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Jeremy David Cross Cadeirydd 23 August 2019
KIRKBY OVERBLOW EDUCATIONAL FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
Paul David Woolston Ymddiriedolwr 20 September 2024
Dim ar gofnod
Andrew John Green Ymddiriedolwr 20 September 2024
Dim ar gofnod
Dr Eilean Gail Crosbie Ymddiriedolwr 20 September 2024
Dim ar gofnod
Elisabeth Ann Street Ymddiriedolwr 21 June 2024
Dim ar gofnod
Alexandra Louise Clements Female Ymddiriedolwr 18 March 2022
Dim ar gofnod
Paul Harvey Stead Ymddiriedolwr 13 September 2021
Dim ar gofnod
Timothy David McBurney Ymddiriedolwr 11 June 2021
Dim ar gofnod
Adrian Robert Gordon Ymddiriedolwr 11 September 2020
Dim ar gofnod
Dr David Anderson Ymddiriedolwr 11 September 2020
Dim ar gofnod
Claire Woodford Ymddiriedolwr 28 February 2020
Dim ar gofnod
Joanne Ellis Ymddiriedolwr 07 June 2019
Dim ar gofnod
Sarah Virginia Ramsey Ymddiriedolwr 26 April 2019
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £3.17m £3.90m £4.48m £5.04m £5.82m
Cyfanswm gwariant £3.05m £3.69m £4.16m £4.86m £5.80m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A £74.39k £88.56k
Incwm o grantiau'r llywodraeth £435.64k £1.01m £397.65k £717.88k £800.73k
Incwm o roddion a chymynroddion £1.23m £1.23m £1.74m £2.21m £2.43m
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £1.60m £1.08m £1.88m £2.12m £2.46m
Incwm - Weithgareddau elusennol £300.00k £807.72k £397.65k £329.50k £337.44k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £0 £0 £0 £0 £4.27k
Incwm - Arall £37.26k £785.92k £462.57k £377.02k £582.87k
Incwm - Cymynroddion £199.47k £77.69k £212.87k £275.72k £431.50k
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £1.66m £2.18m £2.36m £2.74m £3.28m
Gwariant - Ar godi arian £1.39m £1.51m £1.80m £2.12m £2.52m
Gwariant - Llywodraethu £0 £0 £12.20k £13.28k £13.80k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0

Asedau a rhwymedigaethau

Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau hunan ddefnydd

Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.

Buddsoddiadau Tymor Hir

Buddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.

Asedau eraill

Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.

Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd

Arian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.

Cyfanswm rhwymedigaethau

Dyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Asset / Liability 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Asedau hunan ddefnydd £2.26m £2.19m £2.20m £2.28m £2.49m
Buddsoddiadau tymor hir £0 £0 £0 £100.00k £151.67k
Cyfanswm asedau £1.03m £1.62m £2.01m £1.89m £1.34m
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd £0 £0 £0 £0 £0
Cyfanswm rhwymedigaethau £470.30k £769.14k £861.85k £732.92k £428.56k

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 28 Ionawr 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 28 Ionawr 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 05 Chwefror 2024 5 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 05 Chwefror 2024 5 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 31 Hydref 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 31 Hydref 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 03 Chwefror 2022 3 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 03 Chwefror 2022 3 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 04 Tachwedd 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 04 Tachwedd 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Forget Me Not Childrens Hospice
Russell House
Fell Greave Road
HUDDERSFIELD
HD2 1NH
Ffôn:
01484411040