Hanes ariannol INTEGRITY ACTION

Rhif yr elusen: 1120927
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.35m £1.14m £738.24k £718.63k £648.15k
Cyfanswm gwariant £1.32m £1.19m £819.70k £738.75k £762.27k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £231.40k N/A N/A £0 N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £764.75k £0 £0 £55.20k £0
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £581.34k £1.13m £720.53k £649.74k £617.99k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £1.56k £3.53k £966 £6.78k £16.14k
Incwm - Arall £0 £0 £16.74k £6.90k £14.02k
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £1.27m £1.13m £752.71k £506.10k £664.59k
Gwariant - Ar godi arian £43.42k £62.97k £66.99k £147.63k £97.68k
Gwariant - Llywodraethu £16.62k £22.70k £24.40k £54.85k £14.19k
Gwariant - Sefydliad grantiau £365.47k £379.36k £113.38k £46.48k £26.33k
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £85.02k £0