OXFORD LIEDER

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The promotion and advancement of education in music and the arts, especially through singing, by a programme of public recitals, an annual festival, schools' projects, masterclasses, participatory workshops with singing, talks, and outreach to the disadvantaged, for the benefit of all sectors of the community in Oxford and elsewhere
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 November 2024
Cyfanswm incwm:
£741,807
Roddion a chymynroddion | £516.71k | |
Weithgareddau elusennol | £221.28k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £3.82k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£612,484
Codi arian | £72.12k | |
Weithgareddau elusennol | £540.37k | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £21,622 o 2 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £72.12k | |
Gwariant elusennol | £540.37k | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £129.32k |
Pobl

6 Gweithwyr
8 Ymddiriedolwyr
30 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 26 Medi 2005: Cofrestrwyd
- Oxford International Song Festival (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philip Alastair Winston | Ymddiriedolwr | 19 December 2024 |
|
|
||||||
Andrew Hamish Forsyth | Ymddiriedolwr | 16 May 2022 |
|
|||||||
Professor Lord John Richard Krebs Kt FRS | Ymddiriedolwr | 12 July 2019 |
|
|||||||
CHARLES ALAN HEATHCOTE ALEXANDER | Ymddiriedolwr | 13 July 2018 |
|
|||||||
SARAH TAYLOR | Ymddiriedolwr | 04 July 2017 |
|
|
||||||
Charles Edmund Francis Naylor | Ymddiriedolwr | 11 July 2016 |
|
|||||||
Nicola Creed | Ymddiriedolwr | 02 December 2014 |
|
|
||||||
JULIAN HALL | Ymddiriedolwr | 10 May 2011 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/11/2020 | 30/11/2021 | 30/11/2022 | 30/11/2023 | 30/11/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £505.32k | £637.62k | £673.25k | £602.89k | £741.81k | |
|
Cyfanswm gwariant | £420.26k | £667.38k | £637.42k | £653.44k | £612.48k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £600 | £21.62k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £376.25k | £400.28k | £468.42k | £407.88k | £516.71k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £128.97k | £237.33k | £204.50k | £192.76k | £221.28k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £98 | £13 | £318 | £2.25k | £3.82k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £369.04k | £601.95k | £565.06k | £581.32k | £540.37k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £51.22k | £65.44k | £72.36k | £72.12k | £72.12k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £140.03k | £148.07k | £175.63k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 30/11/2020 | 30/11/2021 | 30/11/2022 | 30/11/2023 | 30/11/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £276.91k | £307.06k | £254.05k | £214.56k | £347.47k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £57.06k | £116.97k | £28.14k | £39.19k | £42.78k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2024 | 01 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2024 | 01 Ebrill 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2023 | 03 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2023 | 03 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2022 | 11 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2022 | 11 Ebrill 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2021 | 16 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2021 | 16 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2020 | 12 Chwefror 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2020 | 12 Chwefror 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 20 JUNE 2005.
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS ARE TO PROMOTE AND ADVANCE EDUCATION IN MUSIC AND THE ARTS, ESPECIALLY SINGING, THROUGH THE PRESENTATION OF CONCERTS, FESTIVALS, LECTURES AND RECORDINGS BY ACTIVE PARTICIPATION OR OTHERWISE IN THE CITY OF OXFORD AND ELSEWHERE FOR THE BENEFIT OF EVERY SECTION OF THE COMMUNITY.
Maes buddion
IN THE CITY OF OXFORD AND ELSEWHERE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
37 FAIRACRES ROAD
OXFORD
OX4 1TH
- Ffôn:
- 07906808186
- E-bost:
- boxoffice@oxfordsong.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window