ANSON CHARITABLE TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
General charitable purposes.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 24 Awst 2005: Cofrestrwyd
- THE ANSON CHARITABLE TRUST (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tracey Byard | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||
KIRSTY ANSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
GEORGE RUPERT ANSON | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | 05/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £250.00k | £404.98k | £250.05k | £452.02k | £300.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £331.57k | £320.32k | £369.22k | £418.91k | £380.62k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2024 | 25 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2024 | 25 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2023 | 05 Chwefror 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2023 | 05 Chwefror 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2022 | 03 Chwefror 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2022 | 03 Chwefror 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2021 | 26 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2021 | 26 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2020 | 21 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2020 | 21 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 12 MAY 2005.
Gwrthrychau elusennol
3.1 THE TRUSTEES SHALL HOLD THE CAPITAL AND INCOME OF THE TRUST FUND UPON TRUST TO APPLY THE INCOME, AND ALL OR SUCH PART OR PARTS OF THE CAPITAL, AT SUCH TIME OR TIMES AND IN SUCH MANNER TO, OR FOR THE BENEFIT OF, SUCH EXCLUSIVELY CHARITABLE OBJECTS AND PURPOSES IN ANY PART OF THE WORLD AS THE TRUSTEES MAY IN THEIR DISCRETION THINK FIT. 3.2 THE TRUSTEES MAY IN THEIR DISCRETION, FOR THE PERIOD OF 21 YEARS FROM THE DATE OF THIS DEED, INSTEAD OF APPLYING THE INCOME OF THE CHARITY IN ANY YEAR, ACCUMULATE ALL OR ANY PART OF SUCH INCOME BY INVESTING THE SAME, AND THE RESULTING INCOME, IN ANY INVESTMENTS AUTHORISED BY THIS DEED OR BY LAW AS AN ACCRETION TO AND AS PART OF THE CAPITAL OF THE CHARITY, WITHOUT PREJUDICE TO THEIR RIGHT TO APPLY THE WHOLE OR ANY PART OF SUCH ACCUMULATED INCOME IN ANY SUBSEQUENT YEAR AS IF THE SAME WERE INCOME OF THE CHARITY ARISING IN THE THEN CURRENT YEAR.
Maes buddion
NOT DEFINED.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
THE LILIES
HIGH STREET
WEEDON
AYLESBURY
HP22 4NS
- Ffôn:
- 01296640331
- E-bost:
- mail@ansoncharitabletrust.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window