THE COBRA FOUNDATION

Rhif yr elusen: 1111109
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

COBRA FOUNDATION IS AN INDEPENDENT CHARITY PROVIDING HEALTH, EDUCATION AND COMMUNITY SUPPORT FOR YOUNG PEOPLE IN SOUTH ASIA, ESPECIALLY THROUGH THE PROVISION OF SAFE WATER. CHARITABLE OBJECTIVES INCLUDE GIVING HELP WITH DISASTER RELIEF IN THE REGION.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 25 December 2023

Cyfanswm incwm: £13,586
Cyfanswm gwariant: £14,104

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Affganistan
  • Bangladesh
  • Bhwtan
  • Byrma
  • India
  • Nepal
  • Pakistan
  • Sri Lanka

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 31 Awst 2005: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

3 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
PATRICK SHERVINGTON MBE Cadeirydd
WOMEN'S HEALTH CONCERN LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
BRITISH MENOPAUSE SOCIETY
Derbyniwyd: Ar amser
LORD BILIMORIA Ymddiriedolwr
BRITISH CARDIAC RESEARCH TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE WELLINGTON COLLEGE
Derbyniwyd: Ar amser
POLICY EXCHANGE LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
MAURICE OSTRO Ymddiriedolwr
OSTRO FAYRE SHARE FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
THE WOMANITY FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 25/12/2019 25/12/2020 25/12/2021 25/12/2022 25/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £67.36k £29.01k £25.00k £25.00k £13.59k
Cyfanswm gwariant £70.74k £40.16k £21.37k £23.00k £14.10k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 25 Rhagfyr 2023 25 Hydref 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 25 Rhagfyr 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 25 Rhagfyr 2022 25 Hydref 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 25 Rhagfyr 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 25 Rhagfyr 2021 19 Hydref 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 25 Rhagfyr 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 25 Rhagfyr 2020 13 Rhagfyr 2021 49 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 25 Rhagfyr 2020 13 Rhagfyr 2021 49 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 25 Rhagfyr 2019 25 Hydref 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 25 Rhagfyr 2019 24 Hydref 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
CHURCH COTTAGE
LOWER NORTH WRAXALL
CHIPPENHAM
SN14 7AD
Ffôn:
01225891705