CANTERBURY CATHEDRAL TRUST FUND

Rhif yr elusen: 1112590
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The Trust supports the priorities of Canterbury Cathedral, and raises awareness of the site and its significance, its heritage value and its activities. The charity raises funds to: conserve the building and its collections; enhance access and interpretation; develop the site as a centre for learning; promote the choral music tradition; and create sustainable opportunities for craftsmen and women.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Cyfanswm incwm: £497,392
Cyfanswm gwariant: £1,102,312

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Gweithgareddau Crefyddol
  • Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
  • Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
  • Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Caint

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 22 Ebrill 1974: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:
  • THE CANTERBURY GIFT (Enw gwaith)
  • CANTERBURY CATHEDRAL DEVELOPMENT LIMITED (Enw blaenorol)
  • CANTERBURY CATHEDRAL DEVELOPMENT TRUST (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

8 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rev David Robert Malvern Monteith Ymddiriedolwr 29 January 2024
CANTERBURY DIOCESAN BOARD OF FINANCE
Derbyniwyd: Ar amser
FRIENDS OF CANTERBURY CATHEDRAL
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Hubert William Ashton Ymddiriedolwr 07 October 2022
Dim ar gofnod
Hugo Fenwick Ymddiriedolwr 08 April 2022
THE MARGATE SCHOOL CIO
Derbyniwyd: Ar amser
KENT COMMUNITY FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
Geraldine Allinson OBE Ymddiriedolwr 08 April 2022
THE BATTLE OF BRITAIN MEMORIAL TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Canon Andrew Dodd Ymddiriedolwr 02 October 2020
THE KING'S SCHOOL OF THE CATHEDRAL CHURCH OF CANTERBURY
Derbyniwyd: Ar amser
Roger Brookhouse Ymddiriedolwr 02 October 2020
Dim ar gofnod
Lady Annabel Colgrain Ymddiriedolwr 02 October 2020
FRIENDS OF CANTERBURY CATHEDRAL
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Benedict Moorhead DL Ymddiriedolwr 06 March 2020
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.05m £1.21m £866.14k £681.02k £497.39k
Cyfanswm gwariant £1.67m £1.97m £879.23k £959.48k £1.10m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £5.18k N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £661.92k £900.36k £563.79k £325.25k N/A
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 N/A
Incwm - Weithgareddau elusennol £0 £0 £0 £0 N/A
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 N/A
Incwm - Buddsoddiad £383.43k £262.08k £297.16k £355.77k N/A
Incwm - Arall £0 £47.27k £5.18k £0 N/A
Incwm - Cymynroddion £22.83k £731.22k £177.33k £235.94k N/A
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £1.40m £1.74m £727.59k £800.90k N/A
Gwariant - Ar godi arian £268.01k £231.83k £151.65k £158.57k N/A
Gwariant - Llywodraethu £9.03k £9.30k £0 £10.56k N/A
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £1.69m £727.59k £790.34k N/A
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 N/A
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 23 Rhagfyr 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 23 Rhagfyr 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 15 Mai 2024 105 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 15 Mai 2024 105 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 06 Ionawr 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 06 Ionawr 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 16 Rhagfyr 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 16 Rhagfyr 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 30 Gorffennaf 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 30 Gorffennaf 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Elusennau cysylltiedig

Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
SCHEME DATED 04/02/2003 AS AMENDED BY SCHEME DATED 19/04/2005 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 21/10/2011
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CHARITY ARE: (1) THE RESTORATION, MAINTENANCE AND IMPROVEMENT OF THE FABRIC AND CONTENTS OF CANTERBURY CATHEDRAL; (2) THE PROVISION, PROMOTION AND ENCOURAGEMENT OF MUSIC AT CANTERBURY CATHEDRAL; (3) THE CREATION, MAINTENANCE AND OPERATION OF THE INTERNATIONAL STUDY CENTRE LOCATED WITHIN THE PRECINCTS OF CANTERBURY CATHEDRAL; AND (4) SUCH OTHER CHARITABLE PURPOSES FOR WHICH THE CAPITULAR REVENUES OF THE CATHEDRAL ARE APPLICABLE.
Maes buddion
CANTERBURY.
Hanes cofrestru
  • 22 Ebrill 1974 : Cofrestrwyd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
CANTERBURY CATHEDRAL TRUST
8 The Precincts
CANTERBURY
CT1 2EE
Ffôn:
01227865307