THE BRITISH DAM SOCIETY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
BDS exists to advance the education of the public and the profession in technical subjects relating to planning, design, construction, maintenance, operation, safety, environmental and social issues relating to dams. BDS produces the Dams & Reservoirs journal, organises a number of meetings and conferences both nationally and internationally and also acts as the UK National Committee of ICOLD.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2022
Pobl

17 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 29 Mawrth 2006: Cofrestrwyd
- BDS (Enw gwaith)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
17 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rachel Louise DAVIES | Cadeirydd | 30 March 2015 |
|
|
||||
Richard Williams | Ymddiriedolwr | 22 April 2024 |
|
|
||||
Crawford Taylor Munro | Ymddiriedolwr | 22 April 2024 |
|
|||||
Rachael Jayne Lavery | Ymddiriedolwr | 25 April 2023 |
|
|
||||
Drummond Modley | Ymddiriedolwr | 24 April 2023 |
|
|
||||
Anthea Tracey Peters | Ymddiriedolwr | 24 April 2023 |
|
|
||||
Gerallt Richards | Ymddiriedolwr | 25 April 2022 |
|
|
||||
Amy Carter | Ymddiriedolwr | 25 April 2022 |
|
|
||||
Robert King | Ymddiriedolwr | 25 April 2022 |
|
|
||||
Steven Paul Cavanagh | Ymddiriedolwr | 26 April 2021 |
|
|
||||
Andrew Pepper | Ymddiriedolwr | 26 April 2021 |
|
|
||||
Matt Coombs | Ymddiriedolwr | 26 April 2021 |
|
|
||||
John Richard Foster | Ymddiriedolwr | 26 April 2021 |
|
|
||||
Stephen Christopher James Lockett CEng MICE | Ymddiriedolwr | 27 April 2020 |
|
|
||||
Rhys Coombs GMICE | Ymddiriedolwr | 15 October 2019 |
|
|
||||
Darren John Shaw CEng MICE | Ymddiriedolwr | 15 April 2019 |
|
|
||||
ANDREW NEIL THOMPSON CEng MICE | Ymddiriedolwr | 30 March 2015 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £230.85k | £54.81k | £33.59k | £45.64k | £210.95k | |
|
Cyfanswm gwariant | £198.33k | £73.92k | £31.92k | £36.21k | £186.88k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 194 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 194 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 21 Mai 2024 | 203 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 21 Mai 2024 | 203 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 23 Ionawr 2023 | 84 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 23 Ionawr 2023 | 84 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 11 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 11 Awst 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 23 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 23 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 24 MARCH 1997 AS AMENDED 24 MARCH 2003 AS AMENDED ON 24 MAR 2014 AS AMENDED ON 12 MAR 2018
Gwrthrychau elusennol
THE BRITISH DAM SOCIETY EXISTS TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN TECHNICAL SUBJECTS RELATING TO PLANNING, DESIGN, CONSTRUCTION, CIVIL ENGINEERING WORKS AND MORE PARTICULARLY THE SOCIETY MAY IN FURTHERANCE OF THESE OBJECTIVES: (I) STIMULATE INTEREST AND ENCOURAGE IMPROVEMENTS IN THE PLANNING, DESIGN, CONSTRUCTION, MAINTENANCE, OPERATION AND SAFETY OF DAMS AND RESERVOIRS. (II) FORM THE UK SECTION OF THE INTERNATIONAL COMMISSION ON LARGE DAMS (ICOLD). (III) CO-OPERATE WITH ICOLD, FOR THE DISTRIBUTION AND INTERCHANGE OF INFORMATION CONCERNING DAMS AND MAINTENANCE OF THE REGISTER OF LARGE DAMS IN RESPECT OF THE UNITED KINGDOM. (IV) PARTICIPATE IN MEETINGS OF ANY NATURE HELD BY ICOLD AND GENERALLY PROMOTE THE DECLARED OBJECTS OF ICOLD IN THE UNITED KINGDOM.
Maes buddion
UNITED KINGDOM
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS
1 GREAT GEORGE STREET
LONDON
SW1P 3AA
- Ffôn:
- 02076652244
- E-bost:
- bds@ice.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window