JIGSAW (BURY)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Jigsaw is a member led organisation that aims to promote Fun, Freedom & Independence for disabled people in the Bury Metropolitan area. We support people to form and maintain friendships and enjoy an active social life. The social & sport activities and befriending scheme we coordinate aim to prevent social isolation, improve self esteem and community integration.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £31,250 o 31250 gontract(au) llywodraeth
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
46 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Bury
Llywodraethu
- 01 Awst 2006: Cofrestrwyd
- JIGSAW (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
William Leslie Mann | Ymddiriedolwr | 07 February 2025 |
|
|
||||
James Stephen Thornton | Ymddiriedolwr | 11 November 2021 |
|
|
||||
Michael Gwyn | Ymddiriedolwr | 18 June 2019 |
|
|
||||
Rebecca Lunness | Ymddiriedolwr | 01 October 2015 |
|
|||||
Liam Collinge | Ymddiriedolwr | 14 June 2014 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £144.33k | £121.98k | £127.29k | £138.54k | £120.49k | |
|
Cyfanswm gwariant | £151.98k | £117.25k | £78.27k | £125.21k | £138.36k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £28.66k | £28.83k | £29.00k | N/A | £31.25k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £4.61k | £10.66k | N/A | £42.75k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 16 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | 16 Gorffennaf 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 19 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | 19 Gorffennaf 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 23 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | 23 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 02 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | 02 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2019 | 10 Gorffennaf 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2019 | 10 Gorffennaf 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 30 SEPTEMBER 2005 AS AMENDED 6 JULY 2006 AND 25 SEPTEMBER 2009
Gwrthrychau elusennol
1 TO MEET THE SOCIAL, RECREATIONAL AND SPORTING NEEDS OF PEOPLE WITH A DISABILITY IN ORDER TO ENCOURAGE THEIR ACTIVE PARTICIPATION IN THE COMMUNITY. 2 TO PROMOTE EQUALITY AND DIVERSITY BY COMBATING NEGATIVE PERCEPTIONS OF DISABILITY.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, LANCASHIRE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Jigsaw
Unit 28
Bury Business Centre
Kay Street
Bury
BL9 6BU
- Ffôn:
- 01612536853
- E-bost:
- jigsaw@bury.gov.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window