Hanes ariannol ALBERT MEMORIAL COLLEGE

Rhif yr elusen: 1114383
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £14.26m £14.40m £14.99m £16.52m £16.58m
Cyfanswm gwariant £15.07m £14.83m £14.95m £15.81m £17.28m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £687.01k £665.60k £73.90k N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £43.21k £381.93k £19.85k £66.19k £61.83k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £132.39k £12.98k £198.13k £655.00k £511.71k
Incwm - Weithgareddau elusennol £13.33m £13.28m £14.64m £15.76m £15.96m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £67.61k £59.56k £55.85k £43.36k £45.76k
Incwm - Arall £687.01k £665.60k £73.90k £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £14.87m £14.70m £14.73m £15.53m £17.07m
Gwariant - Ar godi arian £200.22k £137.09k £223.86k £287.15k £213.27k
Gwariant - Llywodraethu £39.14k £35.76k £42.43k £39.85k £40.41k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0