Ymddiriedolwyr THE AKILI TRUST

Rhif yr elusen: 1114275
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

9 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
MS PAM DIX Cadeirydd
Dim ar gofnod
Jess Dix Ymddiriedolwr 16 May 2016
Dim ar gofnod
DR Margaret Sills Ymddiriedolwr 29 September 2015
Dim ar gofnod
Seonaid Blake MacLeod Ymddiriedolwr 16 May 2015
Dim ar gofnod
DANIEL GAVSHON BRADY Ymddiriedolwr 17 April 2013
Dim ar gofnod
JENNIFER PITKIN Ymddiriedolwr 21 February 2012
Dim ar gofnod
ANNE SOFER Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
MARK CLAYTON ORCHARD Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
LAURA GAVSHON Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod