THE CRANLEIGH BANDROOM TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The provision of facilities for recreation and other leisure time occupation for people who have need of such facilities by reason of their youth, age, infirmity or disablement, poverty or social and economic circumstances, in particular for the benefit of young musicians and groups, in the interests of social welfare and with the object of improving the conditions of their lives.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Surrey
Llywodraethu
- 07 Awst 2006: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LINDA KOSCIA | Ymddiriedolwr | 28 June 2021 |
|
|
||||
Edward Wheatley | Ymddiriedolwr | 24 September 2018 |
|
|
||||
Katie Mason | Ymddiriedolwr | 27 January 2017 |
|
|
||||
DAVID NORMAN EVERY | Ymddiriedolwr | 07 January 2012 |
|
|
||||
JOHN MICHAEL HAWTHORN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Keith Patrick Rowling | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | 30/09/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £16.61k | £1.71k | £8.73k | £9.51k | £11.56k | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.25k | £3.84k | £7.32k | £8.80k | £6.98k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £10.00k | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2024 | 23 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 24 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 27 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 18 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 16 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 31 JULY 2006
Gwrthrychau elusennol
THE PROVISION OF FACILITIES FOR RECREATION AND OTHER LEISURE TIME OCCUPATION FOR PEOPLE WHO HAVE NEED OF SUCH FACILITIES BY REASON OF THEIR YOUTH, AGE, INFIRMITY OR DISABLEMENT, POVERTY OR SOCIAL AND ECONOMIC CIRCUMSTANCES, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY FOR THE BENEFIT OF YOUNG MUSICIANS AND GROUPS, IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE AND WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE OF SUCH PEOPLE.
Maes buddion
NOT DEFINED. IN PRACTICE CRANLEIGH, SURREY
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Wedgewood
Mapledrakes Road
Ewhurst
CRANLEIGH
Surrey
GU6 7QW
- Ffôn:
- 01483 276744
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window