Education For Industry Group

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Education
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2024
Cyfanswm incwm:
£21,976,000
Roddion a chymynroddion | £5.18m | |
Weithgareddau elusennol | £16.34m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £0 | |
Arall | £455.00k |
Cyfanswm gwariant:
£16,081,000
Codi arian | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £15.74m | |
Arall | £345.00k |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £12,522,000 o 2 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £345.00k | |
Gwariant elusennol | £15.74m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £5.90m |
Pobl

260 Gweithwyr
10 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 4 |
£70k i £80k | 3 |
£90k i £100k | 4 |
£120k i £130k | 1 |
£150k i £200k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Dinas Westminster
Llywodraethu
- 07 Mehefin 2007: Cofrestrwyd
- FASHION RETAIL ACADEMY (Enw blaenorol)
- Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zareer Ghadially | Ymddiriedolwr | 10 September 2024 |
|
|
||||
Simon Timothy Williams | Ymddiriedolwr | 30 May 2022 |
|
|
||||
Professor Linda Sally Drew | Ymddiriedolwr | 04 February 2022 |
|
|||||
Susanna Victoria Kempe | Ymddiriedolwr | 03 March 2021 |
|
|
||||
Sally Claire Louise Harris | Ymddiriedolwr | 11 January 2021 |
|
|||||
Vanessa Spence | Ymddiriedolwr | 20 December 2018 |
|
|
||||
Fiona Marie Gaughan | Ymddiriedolwr | 20 December 2018 |
|
|
||||
Laura Michelle Charles | Ymddiriedolwr | 27 June 2017 |
|
|
||||
LEE LUCAS | Ymddiriedolwr | 06 October 2014 |
|
|
||||
KIM LONGMAN | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | 31/07/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £11.09m | £12.14m | £13.50m | £14.39m | £21.98m | |
|
Cyfanswm gwariant | £10.80m | £10.99m | £12.05m | £14.66m | £16.08m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £6.05m | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £5.82m | £336.00k | £7.68m | £8.38m | £12.52m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.95m | £1.88m | £1.88m | £0 | £5.18m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £108.00k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £3.13m | £9.90m | £11.55m | £14.12m | £16.34m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £11.00k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £73.00k | £367.00k | £69.00k | £272.00k | £455.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £10.03m | £10.34m | £12.05m | £14.66m | £15.74m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £54.00k | £33.00k | £20.00k | £96.00k | £132.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £771.00k | £646.00k | £0 | £0 | £345.00k |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | 31/07/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £3.75m | £3.29m | £3.77m | £1.46m | £6.26m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £5.64m | £5.31m | £5.60m | £5.98m | £10.73m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £5.57m | £3.62m | £2.93m | £1.28m | £4.93m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2024 | 15 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2024 | 15 Ebrill 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | 06 Chwefror 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | 06 Chwefror 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | 13 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | 13 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2021 | 26 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2021 | 26 Mai 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2020 | 28 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2020 | 28 Mai 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 13 JULY 2005 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 19 JULY 2006. AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 07 JAN 2019 as amended on 29 Dec 2020 as amended on 16 Feb 2024 as amended on 16 Feb 2024 as amended on 26 Mar 2024
Gwrthrychau elusennol
3. OBJECTS OF THE COMPANY 3.1 THE OBJECT FOR WHICH THE COMPANY IS ESTABLISHED IS THE PROMOTION AND ADVANCEMENT OF EDUCATION FOR THE PUBLIC BENEFIT AND IN PARTICULAR THE PROMOTION AND ADVANCEMENT OF EDUCATION ABOUT THE RETAILING INDUSTRY THROUGH: (A) THE DEVELOPMENT OF SKILLS IN RETAILING AND RELATED AREAS THROUGH THE PROVISION OF TRAINING AND QUALIFICATIONS; (B) THE DEVELOPMENT, PROMOTION AND MAINTENANCE OF STANDARDS FOR GOOD PRACTICE IN RETAILING AND RELATED AREAS; (C) THE DEVELOPMENT AND DISSEMINATION OF KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING ABOUT THE STANDARDS FOR GOOD PRACTICE IN RETAILING AND OTHER INFORMATION OF THE RETAILING INDUSTRY WHICH IS OF INTEREST AND BENEFIT TO THE PUBLIC OR SECTIONS OF THE PUBLIC.
Maes buddion
NOT DEFINED.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Education For Industry Group
Electra House
84 Moorgate
London
EC2M 6SE
- Ffôn:
- 02073072345
- E-bost:
- graham.cooper@efigroup.ac.uk
- Gwefan:
-
efigroup.ac.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window