Hanes ariannol TALMUD TORAH YETEV LEV LTD

Rhif yr elusen: 1115778
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 30/09/2024
Cyfanswm Incwm Gros £945.65k £962.22k £997.74k £998.13k £1.41m
Cyfanswm gwariant £947.73k £919.65k £971.58k £972.71k £1.38m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £301.15k £733.73k £638.24k £710.46k £964.61k
Incwm o roddion a chymynroddion £794.61k £962.22k £359.50k £998.11k £1.41m
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £151.04k £0 £638.24k £0 £0
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £0 £0 £2 £0 £65
Incwm - Arall £0 £0 £0 £24 £2.04k
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £935.41k £918.22k £961.36k £969.04k £1.36m
Gwariant - Ar godi arian £12.32k £1.43k £3.31k £1.22k £19.93k
Gwariant - Llywodraethu £3.80k £5.00k £0 £0 £6.56k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £6.92k £2.45k £0