Hanes ariannol FOOD FOR THE BRAIN FOUNDATION

Rhif yr elusen: 1116438
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £25.21k £27.86k £49.52k £132.64k £298.03k
Cyfanswm gwariant £89.98k £66.40k £82.85k £104.83k £307.65k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £2.66k N/A N/A N/A N/A