GRASSINGTON FESTIVAL SOCIETY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The principal objects and activities of the charity are to advance the education of the public in the arts, in particular the arts of music, speech, drama and dance in all their branches.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Gogledd Swydd Gaerefrog
Llywodraethu
- 11 Medi 2006: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOHN KINGSLEY JAMESON | Cadeirydd | 20 November 2014 |
|
|
||||
Timothy James Lockett | Ymddiriedolwr | 08 May 2019 |
|
|
||||
James Benjamin Mawbey-Shaw | Ymddiriedolwr | 02 May 2017 |
|
|
||||
Barbara Williams | Ymddiriedolwr | 16 March 2016 |
|
|
||||
KITTY NORTH | Ymddiriedolwr | 16 March 2016 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £129.00k | £6.61k | £6.28k | £57.14k | £2.84k | |
|
Cyfanswm gwariant | £132.94k | £10.04k | £6.69k | £57.52k | £967 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £1.50k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 30 Medi 2024 | 92 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 04 Medi 2023 | 66 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 04 Medi 2023 | 66 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 27 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 15 Medi 2021 | 77 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 23 Gorffennaf 2020 | 23 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 23 Gorffennaf 2020 | 23 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 14 MARCH 2006
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE ARTS, IN PARTICULAR THE ARTS OF MUSIC, SPEECH, DRAMA AND DANCE IN ALL THEIR BRANCHES.
Maes buddion
NOT DEFINED IN PRACTICE NORTH YORKSHIRE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Grassington Hub
Garrs Lane
Grassington
SKIPTON
North Yorkshire
BD23 5AT
- Ffôn:
- 01756720420
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window