Hanes ariannol EMPOWER - THE EMERGING MARKETS FOUNDATION LIMITED

Rhif yr elusen: 1118916
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £3.92m £5.38m £5.38m £5.37m £2.66m
Cyfanswm gwariant £4.25m £3.89m £6.59m £5.80m £3.16m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £1.73m £5.38m £3.42m £3.80m £1.95m
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £2.19m £0 £1.96m £1.56m £673.43k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £751 £0 £199 £9.02k £34.81k
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £5.38m £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £3.92m £3.80m £6.43m £5.55m £2.98m
Gwariant - Ar godi arian £327.26k £87.30k £168.38k £248.68k £181.10k
Gwariant - Llywodraethu £1.80m £0 £1.17m £1.22m £633.01k
Gwariant - Sefydliad grantiau £2.11m £2.17m £5.25m £3.13m £1.68m
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0