Ymddiriedolwyr LEIGHTON LINSLADE AND DISTRICT CITIZENS ADVICE BUREAU
Rhif yr elusen: 1117337

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leonard Ryder | Ymddiriedolwr | 29 January 2025 |
|
|||||
Linda Joan Dingley | Ymddiriedolwr | 29 January 2025 |
|
|
||||
Kirsty Nash | Ymddiriedolwr | 29 January 2025 |
|
|
||||
Claire Louise Olliffe | Ymddiriedolwr | 29 October 2024 |
|
|
||||
Karina Burrowes | Ymddiriedolwr | 16 November 2022 |
|
|
||||
Douglas James Leonard | Ymddiriedolwr | 10 November 2021 |
|
|
||||
Felicity Milne | Ymddiriedolwr | 10 November 2021 |
|
|
||||
Timothy Humphreys Williams | Ymddiriedolwr | 12 August 2020 |
|
|
||||
Cherie Hall | Ymddiriedolwr | 12 August 2020 |
|
|
||||
Lynn Barbara Stuart | Ymddiriedolwr | 16 January 2019 |
|
|||||
Tara Willmott | Ymddiriedolwr | 24 October 2018 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.