THE MSE CHARITY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The objects of the charity are the advancement of education of the general public in the United Kingdom by providing information and improving education about debt, money and consumer issues. The Charity gives grants to UK not for profit organisations that deliver activities which make a lasting impact on how people think, behave and manage their money.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Yr Alban
Llywodraethu
- 19 Hydref 2007: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Katija Malathi Dew | Cadeirydd | 31 December 2012 |
|
|||||
Arieh Alexander Gilbert | Ymddiriedolwr | 17 April 2023 |
|
|||||
Marcus Giles Herbert | Ymddiriedolwr | 08 May 2019 |
|
|
||||
Clarissa Coleman | Ymddiriedolwr | 08 December 2015 |
|
|
||||
VANESSA BISSESSUR | Ymddiriedolwr | 16 November 2009 |
|
|
||||
Katherine Davies | Ymddiriedolwr | 16 November 2009 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £95.64k | £122.23k | £121.45k | £133.12k | £133.17k | |
|
Cyfanswm gwariant | £106.03k | £84.58k | £197.33k | £131.47k | £132.74k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 03 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 03 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 25 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 25 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 05 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 05 Awst 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 06 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 06 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 17 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 17 Medi 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 1 FEBRUARY 2007.
Gwrthrychau elusennol
1) THE ADVANCEMENT OF EDUCATION OF THE GENERAL PUBLIC IN THE UNITED KINGDOM BY PROVIDING INFORMATION AND IMPROVING EDUCATION ABOUT DEBT, MONEY AND CONSUMER ISSUES. 2) THE RELIEF OF POVERTY, DISTRESS AND SICKNESS BY ASSISTING IN THE FUNDING OF OTHER REGISTERED CHARITIES IN THE UK. 3) TO ASSIST IN THE FUNDING OF SELECTED REGISTERED CHARITIES IN THE UK. 4) TO PROMOTE ANY OTHER PURPOSE WHICH THE TRUSTEES SEE FIT AND IS CONSIDERED CHARITABLE.
Maes buddion
NOT DEFINED IN PRACTICE NATIONAL.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
c/o Mony Group
1 Dean Street
London
W1D 3RB
- Ffôn:
- 07565 530730
- E-bost:
- info@msecharity.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window