CHURCHES TOGETHER IN DEVON

Rhif yr elusen: 1126079
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Ecumenical work in the county of Devon.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £18,831
Cyfanswm gwariant: £17,818

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
  • Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dinas Plymouth
  • Dyfnaint
  • Torbay

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 26 Medi 2008: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

12 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rev Carl Smethurst Cadeirydd 20 September 2018
SOUTH WEST BAPTIST ASSOCIATION
Derbyniwyd: Ar amser
BRISTOL BAPTIST FUND
Derbyniwyd: Ar amser
RISING HOPE FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
Rev David Michael Downing Ymddiriedolwr 09 October 2024
THE UNITED REFORMED CHURCH (SOUTH WESTERN SYNOD) INCORPORATED
Derbyniwyd: Ar amser
The Rt Revd Dr Michael Robert Harrison Ymddiriedolwr 09 October 2024
BISHOP OF EXETER'S CLERGY FUND
Derbyniwyd: Ar amser
ST LUKES COLLEGE FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
THE EXETER DIOCESAN BOARD OF FINANCE
Derbyniwyd: Ar amser
THE EXETER DIOCESAN TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE POSBURY ST FRANCIS TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Major Paul Billard Ymddiriedolwr 04 May 2023
Dim ar gofnod
Major Robert Elliott Ymddiriedolwr 04 May 2023
Dim ar gofnod
Dr Daniel Richard Haylett Ymddiriedolwr 29 September 2022
PLYMOUTH METHODIST MISSION CIRCUIT
Derbyniwyd: Ar amser
PLYMOUTH METHODIST CENTRAL HALL
Derbyniwyd: Ar amser
Cornwall and the Isles of Scilly Methodist District
Derbyniwyd: Ar amser
CHURCHES TOGETHER IN CORNWALL
Derbyniwyd: Ar amser
The Venerable Verena Breed Ymddiriedolwr 24 November 2021
THE EXETER DIOCESAN BOARD OF FINANCE
Derbyniwyd: Ar amser
THE EXETER DIOCESAN TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Rev Ben Richard Haslam Ymddiriedolwr 27 January 2021
CREDITON METHODIST CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser
Hannah Richards Ymddiriedolwr 30 April 2020
DEVON CHRISTIAN YOUTH CAMPS TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Rev Richard Gillies Gray Ymddiriedolwr 30 January 2019
THE UNITED REFORMED CHURCH (SOUTH WESTERN SYNOD) INCORPORATED
Derbyniwyd: Ar amser
BRUCE GOVETT Ymddiriedolwr 09 September 2013
Dim ar gofnod
MARY ANN JAMES Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £16.66k £14.03k £27.23k £7.79k £18.83k
Cyfanswm gwariant £15.74k £15.00k £15.10k £16.62k £17.82k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 16 Medi 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 09 Hydref 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 24 Hydref 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 24 Hydref 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 27 Hydref 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 08 Medi 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
9 Townlands
Willand
CULLOMPTON
EX15 2RR
Ffôn:
01884839218