Hanes ariannol THE FRIENDS OF JULIUS AND DORA CHILDRENS CENTRE, MASENO

Rhif yr elusen: 1122222
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £47.26k £60.96k £48.03k £52.29k £49.19k
Cyfanswm gwariant £53.67k £54.71k £46.21k £44.67k £50.59k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A