ST ALBANS MASORTI SYNAGOGUE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Education and training in religious activities
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
80 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£80k i £90k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Gweithgareddau Crefyddol
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Swydd Hertford
Llywodraethu
- 15 Chwefror 2024: y derbyniwyd cronfeydd gan 1123557 ST ALBANS MASORTI JEWISH YOUTH CHARITY
- 02 Ebrill 2007: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beverly Naomi Cohen | Cadeirydd | 25 May 2017 |
|
|
||||
Dr Jonathan Freedman | Ymddiriedolwr | 02 September 2024 |
|
|
||||
Lionel Taylor | Ymddiriedolwr | 21 May 2024 |
|
|
||||
Benjamin Shapiro | Ymddiriedolwr | 21 May 2024 |
|
|
||||
Moira Greta Hart | Ymddiriedolwr | 24 May 2022 |
|
|
||||
Charlotte Schlosberg | Ymddiriedolwr | 30 June 2021 |
|
|
||||
Simon Samuels | Ymddiriedolwr | 30 June 2021 |
|
|||||
Michelle Perlmutter | Ymddiriedolwr | 30 June 2021 |
|
|
||||
Benjamin Darren Roukin | Ymddiriedolwr | 30 June 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £275.83k | £299.41k | £352.41k | £318.31k | £340.23k | |
|
Cyfanswm gwariant | £296.64k | £296.48k | £336.76k | £357.33k | £327.23k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 13 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 13 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 16 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 16 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 30 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 30 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 29 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 29 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 16 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 16 Tachwedd 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED ON 28 FEBRUARY 2007
Gwrthrychau elusennol
THE SUPPORT MAINTENANCE AND PROMOTION OF THE ST ALBANS MASORTI SYNAGOGUE ("THE SYNAGOGUE") AND THE ADVANCEMENT AND PROMOTION OF THE PRACTICE AND TEACHING OF MASORTI (TRADITIONAL) JUDAISM IN ACCORDANCE WITH THE PROVISIONS OF THIS MEMORANDUM.
Maes buddion
ST ALBANS HERTFORDSHIRE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Harben House
13A Harben Parade
Finchley Road
LONDON
NW3 6LH
- Ffôn:
- 01727860642
- E-bost:
- info@e-sams.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window