Home-Start Birmingham North and Inner City

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Volunteer support for families with pre-school children living in the Erdington/Stockland Green area of Birmingham. Families are referred to Home-Start by Health Visitors, Midwives, Social Workers,etc., with the families consent. Volunteers visit families in the families own home for a few hours per week. All volunteers attend a preparation course and have an enhanced criminal record bureau check.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
15 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Dinas Birmingham
Llywodraethu
- 05 Chwefror 2008: Cofrestrwyd
- HOME-START STOCKLAND GREEN/ERDINGTON (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emma Jane Daly | Ymddiriedolwr | 07 September 2023 |
|
|
||||
Susan Patricia Grant | Ymddiriedolwr | 17 May 2023 |
|
|
||||
DILIP PUJARA | Ymddiriedolwr | 01 March 2023 |
|
|
||||
LESLEY WILTSHIRE | Ymddiriedolwr | 17 September 2021 |
|
|||||
Charlene Carter-James | Ymddiriedolwr | 13 November 2020 |
|
|
||||
DAVID EAST | Ymddiriedolwr | 16 November 2011 |
|
|
||||
SANDRA LILIAN RICE | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £203.41k | £298.60k | £188.37k | £254.29k | £303.61k | |
|
Cyfanswm gwariant | £220.85k | £248.67k | £230.22k | £230.78k | £240.28k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £104.36k | £103.41k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £103.41k | N/A | N/A | £103.41k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 12 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 02 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 30 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 30 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 25 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 05 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 13 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 13 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 20 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 20 Tachwedd 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 30 MAY 2007 as amended on 22 Jan 2020
Gwrthrychau elusennol
1 TO SAFEGUARD, PROTECT AND PRESERVE THE GOOD HEALTH, BOTH MENTAL AND PHYSICAL OF CHILDREN AND PARENTS OF CHILDREN; 2 TO PREVENT CRUELTY TO OR MALTREATMENT OF CHILDREN; 3 TO RELIEVE SICKNESS, POVERTY AND NEED AMONGST CHILDREN AND PARENTS OF CHILDREN; 4 TO PROMOTE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN BETTER STANDARDS OF CHILD CARE; WITHIN THE AREA OF STOCKLAND GREEN AND ERDINSTON AND ITS ENVIRONS.
Maes buddion
STOCKLAND GREEN AND ERDINSTON
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Enterprise House
656 Chester Road
Erdington
Birmingham
B23 5TE
- Ffôn:
- 01213731376
- E-bost:
- hsbnic@homestartbirmingham.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window