Hanes ariannol ST LAWRENCE PRE SCHOOL (NORTH WINGFIELD)

Rhif yr elusen: 1121576
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/05/2020 31/05/2021 31/05/2022 31/05/2023 31/05/2024
Cyfanswm Incwm Gros £198.61k £171.34k £163.04k £177.65k £205.24k
Cyfanswm gwariant £169.96k £138.26k £158.45k £164.83k £193.40k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £173.73k £147.90k £133.81k £153.28k £183.42k
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A