Hanes ariannol SOUTHAM CHURCH AND COMMUNITY PROJECT LTD

Rhif yr elusen: 1125448
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £70.35k £70.35k £79.69k £91.33k £107.19k
Cyfanswm gwariant £71.70k £71.70k £63.38k £97.51k £107.06k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A £4.50k N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £300 £31.63k £6.56k £2.63k £11.50k