THE PRINCIPAL AND FELLOWS OF THE COLLEGE OF THE LADY MARGARET IN THE UNIVERSITY OF OXFORD

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
THE ADVANCEMENT OF EDUCATION AND RESEARCH
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2023
Cyfanswm incwm:
£17,291,000
Roddion a chymynroddion | £5.76m | |
Weithgareddau elusennol | £9.41m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £831.00k | |
Buddsoddiadau | £1.01m | |
Arall | £281.00k |
Cyfanswm gwariant:
£13,245,000
Codi arian | £1.53m | |
Weithgareddau elusennol | £11.72m | |
Arall | £0 |
£279,000 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £1,116,667 o 1 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £1.53m | |
Gwariant elusennol | £11.72m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £4.05m |
Codi arian a Arall Gwariant | £1.53m | |
Gwariant elusennol | £11.72m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £4.33m |
Pobl

213 Gweithwyr
53 Ymddiriedolwyr
20 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 7 |
£70k i £80k | 1 |
£100k i £110k | 4 |
£110k i £120k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Llety/tai
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Swydd Rydychen
Llywodraethu
- 20 Hydref 2023: y derbyniwyd cronfeydd gan 272191 H L JENKYNS CHARITABLE TRUST
- 06 Gorffennaf 2011: Cofrestrwyd
- LADY MARGARET HALL (Enw gwaith)
- LMH (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
53 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Hannie Lawlor | Ymddiriedolwr | 01 September 2024 |
|
|
||||
Dr Onyeka Igwe | Ymddiriedolwr | 01 September 2024 |
|
|
||||
Professor Frank Griffel | Ymddiriedolwr | 01 July 2024 |
|
|
||||
Professor Monima Chadha | Ymddiriedolwr | 01 April 2024 |
|
|
||||
Professor Shelley McKeown Jones | Ymddiriedolwr | 01 February 2024 |
|
|
||||
Dr Guy Westwood | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Professor Michail Stamatakis | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Dr Joshua Bennett | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Dr Roxana Banu | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Anna Bates | Ymddiriedolwr | 19 June 2023 |
|
|
||||
Dr David Edward Campbell | Ymddiriedolwr | 02 November 2022 |
|
|
||||
Professor Marion Turner | Ymddiriedolwr | 02 November 2022 |
|
|
||||
Dr Yujia Qing | Ymddiriedolwr | 02 October 2022 |
|
|
||||
Professor Stephen James Blyth | Ymddiriedolwr | 01 October 2022 |
|
|
||||
Dr Rachel Bashford-Rogers | Ymddiriedolwr | 17 September 2022 |
|
|
||||
Dr Benjamin David Robert Higgins | Ymddiriedolwr | 09 February 2022 |
|
|
||||
Professor Denise Van der Kamp | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
Professor Xiaowen Dong | Ymddiriedolwr | 10 February 2021 |
|
|
||||
PROFESSOR Francis DiTraglia | Ymddiriedolwr | 01 August 2019 |
|
|
||||
Dr Anne Winifred Mullen | Ymddiriedolwr | 02 January 2019 |
|
|
||||
PROFESSOR Vanessa Melanie Ferreira | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
PROF Ana Domingos | Ymddiriedolwr | 01 July 2018 |
|
|
||||
Dr Michael Fraser | Ymddiriedolwr | 06 October 2017 |
|
|
||||
Dr NATALIE QUINN | Ymddiriedolwr | 04 September 2017 |
|
|
||||
Bartholomew Ashton | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||
PROF Varun Kanade | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||
Dr Hanne Eckhoff | Ymddiriedolwr | 01 August 2017 |
|
|
||||
PROFESSOR GASCIA OUZOUNIAN | Ymddiriedolwr | 19 September 2016 |
|
|
||||
PROF Sanja Bogojevic | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|
||||
Andrew Kenneth Macdonald | Ymddiriedolwr | 18 April 2016 |
|
|||||
PROFESSOR JILL O'REILLY | Ymddiriedolwr | 01 November 2015 |
|
|
||||
Professor Robin Francis Hope Harding | Ymddiriedolwr | 01 July 2015 |
|
|
||||
PROF Jan Westerhoff | Ymddiriedolwr | 24 March 2014 |
|
|
||||
Dr James Studd | Ymddiriedolwr | 24 March 2014 |
|
|
||||
PROF ABDUL AZIZ ABOOBAKER | Ymddiriedolwr | 25 March 2013 |
|
|
||||
PROFESSOR ROBERT STEVENS | Ymddiriedolwr | 25 March 2013 |
|
|
||||
Dr SOPHIE LOUISE RATCLIFFE | Ymddiriedolwr | 25 March 2013 |
|
|
||||
PROF GIANLUCA GREGORI | Ymddiriedolwr | 25 March 2013 |
|
|
||||
PROF PHILIP CHARLES BIGGIN | Ymddiriedolwr | 30 March 2012 |
|
|||||
DR GRANT TAPSELL | Ymddiriedolwr | 01 November 2011 |
|
|
||||
PROF CHRISTINA GOLDSCHMIDT | Ymddiriedolwr | 22 September 2011 |
|
|
||||
PROF JOCHEN KOENIGSMANN | Ymddiriedolwr | 06 July 2011 |
|
|
||||
Professor MICHAEL MONOYIOS | Ymddiriedolwr | 06 July 2011 |
|
|
||||
Dr ANN CHILDS | Ymddiriedolwr | 06 July 2011 |
|
|||||
Professor BRIAN TODD HUFFMAN | Ymddiriedolwr | 06 July 2011 |
|
|
||||
PROF LI HE | Ymddiriedolwr | 06 July 2011 |
|
|
||||
Professor CHRISTINE HERTA GERRARD | Ymddiriedolwr | 06 July 2011 |
|
|
||||
PROFESSOR ADRIAN LELAND REES THOMAS | Ymddiriedolwr | 06 July 2011 |
|
|
||||
Professor CHRISTINA KUHN | Ymddiriedolwr | 06 July 2011 |
|
|
||||
Professor Antony Galione | Ymddiriedolwr | 06 July 2011 |
|
|
||||
PROFESSOR DAVID MACDONALD | Ymddiriedolwr | 06 July 2011 |
|
|
||||
Professor NICHOLAS HANKINS | Ymddiriedolwr | 06 July 2011 |
|
|
||||
PROFESSOR MARIE-CHANTAL KILLEEN | Ymddiriedolwr | 06 July 2011 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £11.25m | £11.57m | £10.17m | £11.63m | £15.90m | |
|
Cyfanswm gwariant | £12.98m | £11.20m | £10.99m | £14.46m | £13.25m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £369.00k | £495.43k | £24.00k | £1.12m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.10m | £3.13m | £3.69m | £3.75m | £5.76m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.44m | £502.00k | £112.00k | £655.00k | £831.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £7.11m | £6.82m | £5.77m | £7.74m | £9.41m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £341.00k | £220.00k | £644.00k | £1.40m | £1.39m | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £901.00k | £939.00k | £728.00k | £824.00k | £1.01m | |
|
Incwm - Arall | £45.00k | £398.00k | £512.00k | £49.00k | £281.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £501.00k | £699.00k | £112.00k | £655.00k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £11.37m | £9.97m | £9.93m | £13.10m | £11.72m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £623.00k | £632.00k | £631.00k | £729.00k | £1.53m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £22.00k | £19.00k | £20.00k | £21.00k | £351.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £109.00k | £108.00k | £133.00k | £149.00k | £125.00k | |
|
Gwariant - Arall | £987.00k | £589.00k | £428.00k | £629.00k | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £34.13m | £33.62m | £31.76m | £29.30m | £29.14m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £44.27m | £40.99m | £46.91m | £49.48m | £51.80m | |
|
Cyfanswm asedau | £4.56m | £4.33m | £5.27m | £6.29m | £6.93m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | -£2.41m | -£2.01m | -£1.73m | -£3.94m | -£2.74m | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £13.99m | £12.46m | £11.22m | £11.10m | £10.78m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | 23 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | 23 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | 31 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | 31 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2021 | 24 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2021 | 24 Mai 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2020 | 26 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2020 | 26 Mai 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2019 | 27 Mai 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2019 | 27 Mai 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
ROYAL CHARTER GRANTED 17 MAR 1926 AS AMENDED BY SUPPLEMENTAL CHARTER DATED 31 DEC 1953 AS AMENDED BY SUPPLEMENTAL CHARTER DATED 23 DEC 1960 AS AMENDED BY SUPPLEMENTAL CHARTER DATED 01 JUN 1978 AS AMENDED BY SUPPLEMENTAL CHARTER DATED 07 JUN 2012
Gwrthrychau elusennol
TO PROVIDE FOR MEN AND WOMEN WHO ARE MEMBERS OF THE UNIVERSITY OF OXFORD THE PROTECTION AND TRAINING OF AN ACADEMIC HOUSE, CONDUCTED ACCORDING TO THE PRINCIPLES OF THE CHURCH OF ENGLAND, BUT WITH FULL PROVISION FOR THE LIBERTY OF THOSE WHO ARE NOT MEMBERS OF THAT CHURCH.
Maes buddion
OXFORDSHIRE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
LADY MARGARET HALL
NORHAM GARDENS
OXFORD
OX2 6QA
- Ffôn:
- 01865274322
- E-bost:
- TREASURER@LMH.OX.AC.UK
- Gwefan:
-
WWW.LMH.OX.AC.UK
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window