STRAND PARISHES TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The relief in need of persons who are or have been employed or are resident within the London borough of the City of Westminster. The advancement in life for persons under the age of 25 and resident within the London borough of the City of Westminster
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

11 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Dinas Westminster
Llywodraethu
- 25 Mawrth 2025: y derbyniwyd cronfeydd gan 209568 THE UNITED CHARITIES
- 30 Tachwedd 2007: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janet Audrey Crabtree | Ymddiriedolwr | 08 June 2022 |
|
|||||||
Professor Frank Keating | Ymddiriedolwr | 26 March 2021 |
|
|||||||
Rev Peter Gervase Babington | Ymddiriedolwr | 03 September 2020 |
|
|||||||
Charles Richard Spanton | Ymddiriedolwr | 23 July 2020 |
|
|||||||
Akua Nketiaa Kyei-Mensah | Ymddiriedolwr | 23 July 2020 |
|
|
||||||
Christina Munday | Ymddiriedolwr | 26 March 2020 |
|
|
||||||
Mary Foster | Ymddiriedolwr | 20 July 2018 |
|
|
||||||
Julie Vanessa Thomas | Ymddiriedolwr | 21 July 2016 |
|
|
||||||
JANE MARIAN KER-REID | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
MARGERY DIANA ROBERTS | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
PETER MAPLESTONE | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £242.62k | £244.09k | £249.01k | £257.26k | £374.60k | |
|
Cyfanswm gwariant | £239.00k | £242.92k | £274.45k | £256.35k | £297.01k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 09 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 09 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 26 Medi 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 26 Medi 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 23 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 23 Medi 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 01 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 01 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 03 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 03 Medi 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME OF THE CHARITY COMMISSIONERS DATED 14 JUNE 2007 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 19 NOV 2015 as amended on 22 Mar 2018
Gwrthrychau elusennol
1) THE RELIEF IN NEED OF PERSONS WHO ARE OR HAVE BEEN EMPLOYED OR ARE RESIDENT IN THE AREA OF BENEFIT 2) THE ADVANCEMENT OF LIFE FOR PERSONS IN THE AREA OF BENEFIT WHO ARE LESS THAN 25 YEARS OLD 3) FURTHERING THE RELIGIOUS WORK OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST MARY LE STRAND WITH ST CLEMENT DANES 4) THE TRUSTEES MAY RELIEVE PERSONS IN NEED BY: A) MAKING GRANTS OF MONEY TO THEM; OR B) PROVIDING OR PAYING FOR GOODS, SERVICES OR FACILITIES FOR THEM; OR C) MAKING GRANTS OF MONEY TO OTHER PERSONS OR BODIES WHO PROVIDE GOODS, SERVICES OR FACILITIES TO THOSE IN NEED.
Maes buddion
NOT DEFINED. IN PRACTICE, CITY OF WESTMINSTER
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
169 STRAND
LONDON
WC2R 2LS
- Ffôn:
- 02078484275
- E-bost:
- sptwestminster@aol.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window