AMBULANCE RESPONDER TEAM

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The relief of sickness and the preservation and protection of good health within the UK by provision of trained first response volunteers, to attend medical emergencies as directed by South east Coast Ambulance service To advance the education of the public in first aid in particular, but not exclusively, by the provision of training in the principles and practice of first aid
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Dwyrain Sussex
Llywodraethu
- 20 Mawrth 2023: y derbyniwyd cronfeydd gan 1080358 SEAFORD STROKE AND CARING CLUB
- 17 Ionawr 2008: Cofrestrwyd
- AREST (Enw gwaith)
- SEAHAVEN RESPONDERS (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JACK EDWARD CHARLES STONEHOUSE | Ymddiriedolwr | 24 November 2017 |
|
|
||||
William Morris | Ymddiriedolwr | 12 February 2014 |
|
|
||||
Nigel Ring | Ymddiriedolwr | 12 February 2014 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.65k | £17.13k | £6.17k | £4.71k | £5.26k | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.77k | £5.57k | £16.75k | £5.16k | £3.98k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £1.20k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 30 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 07 Mai 2024 | 97 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 15 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 20 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 19 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 23 NOVEMBER 2007 AS AMENDED 11 JANUARY 2008
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF SICKNESS AND THE PRESERVATION AND PROTECTION OF GOOD HEALTH WITHIN THE UK BY PROVISION OF TRAINED FIRST RESPONSE VOLUNTEERS, TO ATTEND MEDICAL EMERGENCIES AS DIRECTED BY SOUTH EAST COAST AMBULANCE SERVICE. TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN FIRST AID IN PARTICULAR, BUT NOT EXCLUSIVELY, BY THE PROVISION OF TRAINING IN THE PRINCIPLES AND PRACTICE OF FIRST AID.
Maes buddion
WITHIN THE UK
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
56 North Way
SEAFORD
BN25 3HP
- Ffôn:
- 07871302060
- E-bost:
- info@seahavenresponders.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window